PALOP ALIÑO GUILLERMO
Informe ejecutivo de PALOP ALIÑO GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PALOP ALIÑO GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERCLINIC SL | Administrador Unico | 09/02/2021 | |
HERMANOS PALOP SL | Administrador Unico | 14/01/2013 |
VINCULACIONES DE PALOP ALIÑO GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALOP ALIÑO GUILLERMO
Empresa: IBERCLINIC SL
Administrador Unico
- Palop Aliño Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4660, L 1970, F 136, S 8, H V 29565, I/A 10 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-46
Empresa: IBERCLINIC SL
Administrador Solidario
- Palop Aliño Guillermo
- Palop Gimenez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4660, L 1970, F 136, S 8, H V 29565, I/A 10 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-46
Empresa: IBERCLINIC SL
Administrador Solidario
- Palop Aliño Guillermo
- Palop Gimenez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4660, L 1970, F 136, S 8, H V 29565, I/A 8 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-46
Empresa: IBERCLINIC SL
Administrador Unico
- Palop Aliño Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4660, L 1970, F 136, S 8, H V 29565, I/A 8 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-46
Empresa: HERMANOS PALOP SL
Administrador Unico
- Palop Aliño Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4026, L 1338, F 61, S 8, H V 18114, I/A 8 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-46
Información de PALOP ALIÑO GUILLERMO
Mostramos los datos de PALOP ALIÑO GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALOP ALIÑO GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos