PALOMO GOMEZ IRENE MARIA
Informe ejecutivo de PALOMO GOMEZ IRENE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PALOMO GOMEZ IRENE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BESANT CAPITAL SL | Apoderado | 15/02/2023 | |
BESANT DIGITAL PARTNERS SL | Apoderado | 02/02/2023 | |
BESANT DIGITAL PARTNERS SL | Apoderado | 20/12/2022 | |
LM16 INMOBILIARIA SL | Apoderado | 21/07/2022 | |
LM16 INMOBILIARIA SL | Apoderado | 28/09/2021 | |
BESANT CAPITAL SL | Apoderado | 23/09/2021 |
VINCULACIONES DE PALOMO GOMEZ IRENE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALOMO GOMEZ IRENE MARIA
Empresa: BESANT CAPITAL SL
Apoderado
- Palomo Gomez Irene Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38760 , F 90, S 8, H M 689142, I/A 8 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-28
Empresa: BESANT DIGITAL PARTNERS SL
Apoderado
- Palomo Gomez Irene Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42286 , F 3, S 8, H M 748608, I/A 5 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Empresa: BESANT DIGITAL PARTNERS SL
Apoderado
- Palomo Gomez Irene Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42286 , F 3, S 8, H M 748608, I/A 4 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-28
Empresa: LM16 INMOBILIARIA SL
Apoderado
- Palomo Gomez Irene Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38760 , F 223, S 8, H M 689143, I/A 8 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-28
Empresa: LM16 INMOBILIARIA SL
Apoderado
- Bremer Villaseñor Jeronimo
- Palomo Gomez Irene Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38760 , F 223, S 8, H M 689143, I/A 6 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-28
Empresa: LM16 INMOBILIARIA SL
Representante
- Palomo Gomez Irene Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38760 , F 222, S 8, H M 689143, I/A 5 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-28
Empresa: BESANT CAPITAL SL
Apoderado
- Palomo Gomez Irene Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38760 , F 89, S 8, H M 689142, I/A 5 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-28
Empresa: LM16 INMOBILIARIA SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Esser Demian
- Palomo Gomez Irene Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38760 , F 97, S 8, H M 689143, I/A 4 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-28
Información de PALOMO GOMEZ IRENE MARIA
Mostramos los datos de PALOMO GOMEZ IRENE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALOMO GOMEZ IRENE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos