PALOMO CUESTA GRACIANO
Informe ejecutivo de PALOMO CUESTA GRACIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PALOMO CUESTA GRACIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IDEAS Y PROYECTOS EDITORIALES Y AUDIOVISUALES SL | Administrador Unico | 07/02/2018 | |
AGENCIA EFE SA S M E | Consejero | 20/04/2012 | 26/10/2012 |
FUNDALIA MEDIA SL | Administrador Unico | 02/11/2010 |
VINCULACIONES DE PALOMO CUESTA GRACIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALOMO CUESTA GRACIANO
Administrador Unico
- Palomo Cuesta Graciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10963 , F 29, S 8, H M 172982, I/A 3 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-28
Empresa: AGENCIA EFE SA
Consejero
- Palomo Cuesta Graciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29802 , F 14, S 8, H M 60745, I/A 353 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-215-28
Empresa: AGENCIA EFE SA
Consejero
- Gonzalez Pico Maria
- Palomo Cuesta Graciano
- Pascual Gonzalez Francisco-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22771 , F 225, S 8, H M 60745, I/A 330 (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-28
Empresa: FUNDALIA MEDIA SL
Administrador Unico
- Palomo Cuesta Graciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22529 , F 213, S 8, H M 402674, I/A 2 (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-28
Información de PALOMO CUESTA GRACIANO
Mostramos los datos de PALOMO CUESTA GRACIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALOMO CUESTA GRACIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos