PALOMINO ROSADO MARIA CONCEPCION
Informe ejecutivo de PALOMINO ROSADO MARIA CONCEPCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PALOMINO ROSADO MARIA CONCEPCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXABANK SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/10/2019 | 22/02/2023 |
CAIXABANK SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/10/2013 | 17/06/2019 |
VINCULACIONES DE PALOMINO ROSADO MARIA CONCEPCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALOMINO ROSADO MARIA CONCEPCION
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abasolo Loren Iñigo
- Abreu Alarcon Luis
- Alabau Mercader Isabel
- Albendiz Llanes Rocio
- Alix Caselles Paula
- Almazan Ortega Maria Celia
- Alvite Nieto Mar
- Amengual Roig Juan Jose
- Armenteros Perez Montserrat
- Arredondo Pinilla Alberto
- Barranco Manzano Pablo
- Barrero Rodriguez Tamara
- Bautista Fernandez Esther
- Benedito Herran Maria
- Benitez Benitez Luis Alberto
- Benitez Pallares Sergio
- Bethencourt Darias Vanessa
- Bueses Rodriguez David
- Calcerrada Plaza Monica
- Calvet San Jose Susana
- Calvo Pablos Tomas
- Calvo Siles Jesus Miguel
- Cano Muñiz Laura
- Carmona Ledesma Maria Del Carmen
- Casals Munne Alfred
- Casellas Cuevas Marina
- Castaño Gayo Maria Cruz
- Castello Carrera Maria Del Carmen
- Castello Monar Miguel
- Castello Teixido Francesc
- Castillo Alvarez David
- Castillo Olmedo Jose Luis
- Castro Muñoz Maria
- Cerezo Capellan Maria
- Chano Parra Luis
- Chinea Diaz Miguel
- Chiquero Lozano Beatriz
- Clares Arcos Estrella
- Cobo Perez- Minayo Carmen
- Cruz Perez Francisco
- Cubino Vazquez Yolanda
- Cuesta Valero Juan Carlos
- Dauset Jimenez Laura
- De Pablos Alvarez Ana Cristina
- Del Rey Bolaños Ana Belen
- Del Valle Cabezuelo Virginia
- Delgado Chust Jose Maria
- Diaz Luis Beatriz Elena
- Diaz Moruno Jose Carlos
- Dopazo Abal Xoan Xose
- Dopico Miranda Isabel
- Dorado Rodriguez Javier
- Echarri Conde Oscar
- Encinas Solis Maria Jose
- Espuelas Segura David
- Fabregat Lavandeira Yolanda
- Fernandez Ruiz Yolanda
- Fernandez Talledo Pilar
- Flores Muñoz Blanca
- Fuentes Garcia Javier
- Gago Almeida Borja
- Galiano Baena Isabel
- Garcia-adamez Calderon Andres
- Garcia Caler Estefania
- Garcia Daza Carlos Javier
- Garcia Garcia Ines
- Garcia Gonzalez Gabriel
- Garcia Martin Javier
- Garcia Pedraza Elena Maria
- Garcia Perez Manuel Tomas
- Garcia Ramirez Maria Carmen
- Garcia Sanchez Beatriz
- Garcia Vilchez Gloria
- Garrayo Garcia Jaime Antonio
- Gil Gil Sofia
- Gomez Sanchez Cristina
- Gomez Vilaseca Juan Cristobal
- Gonzalez Roman Jose Antonio
- Gonzalez Torrejon Irene
- Gregorio Martin Javier
- Gutierrez Bacaicoa Francisco
- Gutierrez-solana Garcia Alejandro
- Hernandez Hernandez Pedro Angel
- Herrera Jaurrieta Juan Carlos
- Iban Fernandez Maria Mercedes
- Igual Martin Francesc
- Ispizua Alonso Gorka
- Jimenez Chamizo Maria Rocio
- Jimenez Rodriguez Nuria
- Julia Nacher Paula
- Lacalle Alvarez Maria Pilar
- Lazaro Lamperez Javier Enrique
- Llorens Aguilar Ana
- Llorens Roger Vanesa
- Lobo Fernandez Antonio Jose
- Lopez Cosano Silvia
- Lopez Perez Miriam
- Marquez Martin Enrique
- Marti Salord Catalina Ana
- Martin Morilla Victor
- Martinez Arriola Rocio
- Martinez Fernandez Beatriz
- Martinez Fernandez Sara
- Martinez Martinez Celeste Maria
- Martinez Rebecchi Graziella
- Martinez Velamazan Cesar
- Medrano Garcia Ana Carmen
- Melis Pont Antonio
- Melis Pont Antonio
- Mendi Tamayo Guillermo
- Merchan Diaz Manuel
- Miro Vera Evaristo Cristobal
- Monleon Garcia Ana Maria
- Moreno Albertos Rosa Maria
- Moreno Morales Ruben
- Moreno Ropero Angeles
- Muñoz Cid Calixto
- Murillo Griñan David
- Notario Vera Antonio
- Ozalla Diez Maria Milagros
- Palahi Ponsi Natalia
- Pallares Romero Ramon
- Palomino Rosado Maria Concepcion
- Pasaron Esteban Patricia
- Perez Arranz Fernando
- Perez Garcia Maria Inmaculada
- Perez Marcos Eloy Jesus
- Perez Moreno Ignacio
- Pino Calderon Maria Isabel
- Puyana Lorenzo Juan Manuel
- Ramos Arevalo Javier Maria
- Rios Jimenez Joana
- Risco Sanchez Francisco Javier
- Robledo Nuñez Julio
- Roda Neve Maria
- Rodriguez Escortell Victoria
- Rodriguez Garcia Gustavo
- Rodriguez Yuste Oscar
- Rozas Toribio Sergio
- Ruiz Cañabate Maria Isabel
- Ruiz Gomez Myriam
- Ruiz Lopez David
- Saenz Sosa Maria Helena
- Salas Diaz Laura
- Sanchez Ampudia Sonia
- Sanchez Fernandez Francisco Javier
- Sanchez Fuentes Maria Jose
- Sanchez Gutierrez Vanesa
- Sanchez Megias Laura
- Sanchez Merino Gabriel
- Santacreu Bernat Maria Carmen
- Santafe Escuer Ana
- Segui Fuster Margarita
- Serna Ferron David
- Sevilla Garrido Jose Antonio
- Soler Pujadas Antoni
- Sosa Marquez Oscar
- Sota Eguizabal Susana
- Torreño Torreño Rosario
- Tremosa Balcells Antoni
- Tudanca Casero Marta
- Valles Ferrando Nuria
- Vazquez Muñoz Inmaculada
- Verdeguer Paz Monica
- Verdier Perez Isabel Maria
- Villaescusa Tornero Francisco Javier
- Vivanco Avila Jose Daniel
- Zurita Martinez Irene
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alfonso Chaparro Ruben
- Alonso Orbea Iñigo
- Aragon Morillo David
- Arias Lopez Luis Fernando
- Armengol Ferrer Teresa Ivonne
- Arteaga Aldamiz Etxebarria Josu
- Avila Pineda Jose Antonio
- Axpe Torrontegi Iñigo
- Bagur Llopis Enrique
- Biarnes Renedo Ruben Miquel
- Bogado Lopez Nicolas
- Castro Cintas Maria Antonia
- Cerquera Lozano Jacobo Manuel
- Cortes Lopez Carlos Javier
- Del Barrio Jimenez Valentin
- Diaz Alonso Alfredo
- Dosda Muñoz Lidia
- Figueroa Abraldes Belen
- Frixach Clua Xavier
- Galan Beltran Antonio
- Garcia Fernandez Marianyela Carolina
- Garcia Juanino Bartolome
- Garcia Rojas Ana Jesus
- Garcia Salas Jose Luis
- Gomez Gonzalez Jose Manuel
- Gonda Alonso Patricia
- Gonzalez Egea Francisco Javier
- Gonzalez Santin Marco Antonio
- Gutierrez Santos Constantino
- Hernanz Del Pozo Manuel
- Joaquin Ponce Angela
- Lacalle Romero Arturo
- Layos Pardo Maria Tamara
- Lopez Gonzalez Manuel Jose
- Marzo Porcar Maria Del Carmen
- Maza Oller Jaume
- Menendez Rios Amador
- Mogedas Romero Maria Carmen
- Moreno Bocanegra Francisco Jose
- Moron Flores Maria Teresa
- Moscoso Barea Juan Manuel
- Otero Perez Ines
- Peña Garay Virginia
- Perez Siles Juan Martin
- Pons Andreu Federico
- Ramos Lagares Juan Jesus
- Ribera Girones Sonia
- Rico Rincon Alberto Juan
- Rios De Haro Samantha
- Rivera Gallego Juan
- Roman Nevado Rafael
- Romani Fuentes Patricia
- Rosado Leo Francisco
- Ruiz Cuesta Roberto
- Sainz Rodriguez Juan Pablo
- Salvador Lopez Jesus Maria
- Sanz Brogeras Daniel
- Soler Hurtado Maria Nuria
- Traveso Andrade Marcos
- Trujillo Carballar Jose Antonio
- Valencia Zamora Antonio
- Vazquez Jurado Jose Maria
- Vazquez Muñoz Jose Manuel
- Velez Moneo Jose Antonio
- Villar Losa David
- Zazo Torrijos Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11189, L 8467, F 203, S 8, H V 178351, I/A 851 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-46
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abad Herrero Maria Luisa
- Adrian Garrido Raquel
- Alcon Ripolles Carmen
- Alcover Navarro Lluis
- Almagro Hernandez Lorena
- Aparicio Villacorta Emilio
- Aspichueta Vivanco Pablo
- Atienza Hernandez Sonia
- Barberan De Miguel Olympia
- Barcelo Vernet Ana Maria
- Barrera Becerra Ana Isabel
- Barrero Rodriguez Tamara
- Bermejo Olivares Gemma Pilar
- Berzal De Frutos Sonia
- Betancor Medina Laura
- Blanco Tejero Ana Belen
- Cabeza Silva Jose Carlos
- Campos Sanchez Susana
- Capilla Ramirez Juan
- Castellano Julian Esther
- Cebellan Herrero Alicia
- Chacon Estrada Ruth
- Chavarria Garcia Monica
- Coma Fonoll Gemma
- Crespo Baviera Ignacio Alfonso
- De La Fuente Garrigosa Jorge Federico
- De La Torre Gomez Jose Maria
- Del Rey Campos Maria Teresa
- Dominguez Alvarez Ana
- Dominguez Hidalgo Marta
- Dominguez Sanchez Sonia
- Dominguez Vargas Jose Felix
- Duran Vinagre Aitor
- Escriva Signes Aurora
- Espada Saez Marta
- Fernandez Ayllon Beatriz
- Fernandez Vico Antonio
- Garci Pastor Jose Alberto
- Garcia Navarro Manuel
- Garcia Oroñez Laura
- Garcia Piñol Irene Maria
- Gil Bancalero Bernardo
- Godoy Estupiñan Sebastian
- Gomez Lozano Miguel Angel
- Gonzalez Ayesa Sergio
- Gonzalez Pache Cristina
- Gordillo Lindo Julio Jose
- Gutierrez Hernandez Paola
- Hernandez Carmona Jose Luis
- Herrero Ortega Nuria
- Higuero Mate Francisco Javier
- Jimenez Fajardo Maria Dolores
- Jimenez Jimenez Efrain
- Labrador Cava Pablo
- Lara Rojas Maria Jose
- Larrainzar Ferrer Argiñe
- Lobo Fernandez Antonio Jose
- Lopez Cano Oscar Luis
- Lopez Torres Jose Maria
- Lopez Vega Carmen Ma Guadalupe
- Lorenzo Rubio Maria Angeles
- Lozano Muñoz Maria Aranzazu
- Mari Parellada Anna
- Marin Gazquez Pedro
- Martin Cabrera Luz Maria
- Martin Moreno Alvaro
- Martinez Buades Francisco
- Martinez Hernandez Irene Maria
- Martinez Poley Javier Jesus
- Martinez Ruiz Javier Angel
- Martinez Sanchez Enrique
- Melgar Arrabal Francisco Javier
- Montero Montes Francisco De Asis
- Moro Cardeno Francisco Jose
- Muñoz Cano Raquel
- Muñoz Fuentes Marcos
- Muñoz Garcia Ruben
- Navarro Diaz Maria Jose
- Nebot Poblet Herve
- Noval Blanco Rosa Ana
- Ortigosa Albisu Leyre
- Palomino Rosado Maria Concepcion
- PEREZ GARCIA DAVID
- Prieto Bozec Catherine
- Pujol Esparch Natalia
- Quintana Bravo Sonia
- Quiros Garcia Beatriz
- Rendon Valencia Juan Antonio
- Riera Salom Margalida
- Rodrigo Sierra Noemi
- Rodriguez Garzon Lorena
- Sancet Ezpelta Jon
- Sanchez Gras Nuria
- Sanchez Martin Roberto
- Sanjuan Alemany Teresa De Jesus
- Seijas Gomez Amparo
- Simon Segura Francisco Javier
- Suarez Suarez Nira
- Velaquez Lopez Jose Maria
- Vicente Fernandez Ruben Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10614, L 7895, F 156, S 8, H V 178351, I/A 344 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-46
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abrisqueta Benito Estibaliz
- Asensio Herrera Juan Carlos
- Azcutia Carrascosa Lucia
- Barrero Rodriguez Tamara
- Bautista Cervela Luis
- Belmonte Lopez Francisco Jose
- Besada Salas Maria Jesus
- Brito Estevez Margarita
- Brun Martos Ana Maria
- Carmona Liria Eva
- Chahin Garcia Maria Blanca
- Conde Lagoa Santiago
- Cortes Pascual Melania
- Elena Sainz Carmen America
- Espino Batista Esther
- Flores Prieto Raquel Maria
- Gambin Rivero Jorge
- Garcia Rodriguez Maria Nuria
- Gomez Angulo Paez Maria Teresa
- Hernandez Gonzalez Sonia Rosa
- Ibort Viu Cristina
- Iglesias Davila Monica Maria
- Jimenez Bustamante Jose
- Lagunilla Muñoz Maria Carmen
- Larrañaga Butini Juan Javier
- Latorre Claudio Javier Jose
- Lopez Zafra Antonio
- Marcos Mora Oscar
- Marqueta Cayuela Jordi
- Martinez Bonilla Montserrat
- Mateu Vidal Jordi
- Mendez Hernandez Daniel
- Moix Biel Marc
- Moreira Goicoechea Jesus
- Moreno Blanco Miguel Angel
- Muguerza Huguet Luis
- Navarrete Navarrete Maria Jose
- Palomino Rosado Maria Concepcion
- Perez Caceres Maria
- Poblete Gomez Jareño Javier
- Pons Blasco Juan Antonio
- Quintanilla Muñoz Jose
- Rey Martinez Sapiña Cristina Maria
- Reyes Mariscal Yolanda
- Rodrigues Medina Maria Luisa
- Ruesga Soto David
- Sanchez Castillo Rodrigo
- Sanchez Garcia Encarnacion
- Señalada Carrion Miriam
- Younes Ben Massoud
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alcaraz Jose Magdalena
- Almazan Laplana Veronica
- Armesto Rielo Agustin
- Baños Magan Alfonso
- Blas Garcia Jose Enrique
- Blasco Asensio Mercedes
- Cabanes Montcusi Marc
- Campaña Sillero Maria Isabel
- Caravaca Beteta Eva Maria
- Castaño Garcia Salvador
- Cuesta Montejo Miguel Angel
- Del Valle Asensio Esther
- Doral De Haro Juan Andres
- Elizari Cortaire Maria Rita
- Esteban Momprade Francisco Javier
- Falcon Moreno Raquel
- Forcada Vendrell Marta
- Furriols Piquet Jordi
- Garaulet Dulce David
- Gual Gargallo Antonio
- Iglesias Iglesias Juan Carlos
- Infante Crespo Ruth
- Latasa Rincon Natalia
- Llado Daviu Maria Antonia
- Lopez Boria Rosa Maria
- Lopez Sempere Antonia
- Manzanera Guillen Sergio
- Martin Moya Jose Manuel
- Mateo Adell Elvira
- Mingo Sanchez Jose Maria
- Morais Rodriguez Juan
- Moreno Alonso Lourdes
- Muñiz Lopez Ignacio
- Murgoitio Bilbao Iñigo
- Nicasio Cuñat Maria Carmen
- Nicolas Espin Jose Javier
- Nieto Quevedo Carmen Maria
- Ojeda Vila Antonio
- Ondiviela Rodriguez Maria Begoña
- Parera Prats Josep
- Perez Manzanares Maria Del Pilar
- Pons Balaguer Jose Miguel
- Prats Vives Oscar
- Puga Rodriguez Jose Carlos
- Rendon Valencia Juan Antonio
- Retamosa Fernandez Maria Luisa
- Rueda Lebrero Jose Miguel
- Sanchez Martinez Francisco
- Solano Barroso Catalina Adriana
- Tapia Quesada Rosa Maria
- Tort Homedes Roger
- Tur Savall Cristina
- Vallejo Duran Herminia
- Vicens Isern Margarita
- Villalonga Muñoz Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10614, L 7895, F 81, S 8, H V 178351, I/A 295 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-46
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abate Garcia Rafael
- Adiego Reta Emilio Joaquin
- Albero Ferre Juan Enrique
- Almorin Maqueda Maria Del Pilar
- Alonso Perez Sergio Alberto
- Ambrojo Lopez Carlos Eduardo
- Antunez Herrera Alejandro
- Ariño Latorre Pedro
- Arozarena Marquez Ignacio
- Arribas Luque Maria Jose
- Ausio Bonfill Angels
- Aznar Solana Yolanda
- Balague Piedras Cristina
- Barquilla Martinez Javier
- Barrera Pages Rafael
- Barrera Rodriguez Maria Raquel
- Benlloch Ciurana Raul
- Bernal Alberuela Virginia
- Bibiloni Garau Maria Eugenia
- Blade Vazquez Lidia
- Blesa Blesa Jose
- Borrero Lopez Noemi
- Cabello Blanco Maria Carmen
- Cabrera Cañas Angeles
- Cabrera Diaz Nieves Rosa
- Camara Viñuela Maria Eva
- Campoy Miro Xavier
- Cando Otero Ivan
- Canela Mateu Eduardo
- Carpio Caballero Carlos
- Castaño Sicart Xenia
- Castellanos Rojo Ana Maria
- Castello Teixido Francesc
- Castro Garcia Ruben
- Cerdan Lopez Javier
- Comas Carles Maria Dels Angels
- Cordoba Victori Mireia
- Cortes Tarin Maria Desamparados
- Cruz Hernandez Carmen Nieves
- Del Olmo Izquierdo Adrian
- Del Valle Rodriguez Javier
- Diaz De Greñu Romero Maria Beatriz
- Diaz Rivas Victor Manuel
- Domenech Penalva Enrique
- Dorta Gonzalez Maria Eugenia
- Ecenarro Aranburu Nora
- Escuder Gutierrez Salamanca Carmen
- Espinach Pegueroles Maria Del Carmen
- Espino Sanchez Arminda Maria
- Esteve Claramunt Maria Dolores
- Fernandez Alonso Nicolas
- Fernandez Barrilao Miguel Angel
- Fernandez Diaz Marta
- Fernandez Diaz Vanesa
- Fernandez Fabregat David
- Fernandez Gras Antonia
- Fernandez Liarte Esther
- Fernandez Peña Rosario
- Fornos Fabra Hector
- Fraile De Lerma Guillermo
- Galindo Caballero David
- Gallardo Lalin Miguel
- Gamez Carmona Fernando
- Garcia Abarca Gerard
- Garcia Caballero Maria Jesus
- Garcia Cadena Jordi
- Garcia Esteller Sanchez Diego
- Garcia Gallego Aurora
- Garcia Martinez Guillermo
- Garcia Villalba Enrique
- Gomez Garrido Cristina
- Gomez Presa Carlos
- Gomez Vela Irene
- Gonzalez Arrocha Jose David
- Gonzalez Blanco Juan Manuel
- Gonzalez Castillo Jose Maria
- Gonzalez Garrido Maria Isabel
- Gonzalez Herrera Santiago
- Gonzalez Lebron Pilar
- Gonzalez Perez Inmaculada
- Gregorio Esnal Jose Luis
- Guisado Mancha Ana Lucia
- Habans Sanzberro Javier
- Hernandez Diez Antonio
- Herrero Mostaza Rosa Maria
- Hinojosa Martin Ana Maria
- Honrubia Martinez Lazaro
- Ibañez Garcia Jose Ramon
- Jimenez Toral Noemi
- Lerena Molina Oria
- Lopez Moreno Lidia Cristina
- Lopez Rodriguez Lidia Maria
- Lopez Saez Susana
- Luis Gonzalez Jose Miguel
- Maestre Salgado Francisco Javier
- Marquez Dominguez Carmen
- Martin Bueno German
- Martin Corroto Javier
- Martin Rodriguez Yaiza
- Martinez Fernandez Carlos Javier
- Martinez Miralles Silvia
- Mascarell Ramos Lidia
- Medina Jimenez Maria Isabel
- Mejia Cardona Laura
- Miralles Barcelo Marcela
- Moralejo Gonzalez Jesus Enrique
- Moran Martinez Francisco Javier
- Morcillo Pladevall Gesmina
- Moreno Prades Gemma
- Moya Garcia Jesus
- Muñoz Calderon Noelia
- Muñoz Espadas Judith
- Muñoz Garcia Calvo Jose Luis
- Muñoz Sanchez Francisco Jose
- Ogayar Pardo Jose
- Ontiveros Franco Ana Isabel
- Orfila Jimenez Ana
- Pablos Povedano Monica
- Pagan Castells Alan
- Pages Salamanca Marta
- Paguillo Roman Carlos
- Pajuelo Perdigon Teresa Dolores
- Palomino Rosado Maria Concepcion
- Parra Galdon Rocio
- Pavon Martin David
- Peiro Muñoz Jose Ramon
- Peñalba Gonzalo Ana Isabel
- Perez Rodriguez Micaela
- Pons Gimenez Jesus
- Porcar Viñes Maria Teresa
- Porras Martinez Laura
- Poveda Sebastian Virginia
- Poyatos Romero Veronica
- Ramirez Gonzalez Maria Angeles
- Rayo Civantos Antonio
- Rifa Valls Agnes
- Rodriguez Garcia Estefania Adriana
- Rodriguez Laso Concepcion
- Rodriguez Maldonado Liliana
- Rofes Rofes Maria Del Pilar
- Rogel Rodriguez Margarita
- Saenz De Tejada Mendez Maria Aranzazu
- Saez Garcia Monica
- Sala Buades Jose Luis
- Sanchez Berriel Laura
- Sanchez Oliete Juan Antonio
- Sanchez Pino Purificacion
- Sanchez Vicente Maria Angeles
- Serra Siquier Joan
- Serreli Ruhi Sabrina
- Sobrado Martinez Jose Eugenio
- Sole Ortoneda Marta
- Tarrega Lopez Jordi
- Tenorio Ruiz Maria Luisa
- To Jorquera Mar
- Toro Cardenas Jose Andres
- Torrents Vidal Mireia
- Totusaus Calve Bibiana
- Trejo Montero Raquel
- Trigo Castillo Manuel
- Valderrama Perez Jose Antonio
- Valero Obradors Alexia
- Valero Sendino Patricia
- Valle Valle Maria Aurora
- Varela Pombo Eladio
- Vedia Sanchez Javier
- Velazquez Galan Maria Gema
- Vendrell Fos Maria Auxiliadora
- Via Gutierrez Maria Rosa
- Vicente Saez Maria Eugenia
- Vidal Guerrero Amparo
- Visa Casas Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43956 , F 223, S 8, H B 41232, I/A 476 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-08
Información de PALOMINO ROSADO MARIA CONCEPCION
Mostramos los datos de PALOMINO ROSADO MARIA CONCEPCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALOMINO ROSADO MARIA CONCEPCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos