PALOMINO MORENO MANZANARO FLORENCIO ANTONIO
Informe ejecutivo de PALOMINO MORENO MANZANARO FLORENCIO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE PALOMINO MORENO MANZANARO FLORENCIO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLOS PROGIMASA SL | Administrador Solidario | 03/12/2021 | |
IMASEME MEDIOAMBIENTAL SA | Presidente | 10/12/2019 | |
IMASEME MEDIOAMBIENTAL SA | Consejero Delegado | 10/12/2019 | |
PROMOCION ARBOLEDA 10 SL | Representante | 17/10/2019 | |
IMASEME MEDIOAMBIENTAL SA | Apoderado Solidario | 04/07/2016 | |
IMASATEC SA | Consejero Delegado | 04/02/2016 | |
IMASATEC SA | Consejero Delegado | 02/11/2010 | |
IMASATEC SA | Presidente | 02/11/2010 | |
IMASATEC SA | Consejero | 02/11/2010 | |
GERENFIVE SL | Consejero Delegado Solidario | 20/05/2009 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PALOMINO MORENO MANZANARO FLORENCIO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALOMINO MORENO MANZANARO FLORENCIO ANTONIO
Empresa: IMASQU PROMOTORA SA
Apoderado
- Benito Diaz Jose Roman
- Palomino Moreno Manzanaro Florencio Antonio
- Pascual Molinillo Miguel Angel
- Pascual Molinillo Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13181 , F 132, S 8, H M 213422, I/A 10 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-28
Empresa: IMASINTER VIVIENDA JOVEN SL
Consejero Delegado
- Palomino Moreno Manzanaro Florencio Antonio
Consejero
- Guerra Peña Miguel Angel
- Llorente Gil Francisco Javier
- Palomino Moreno Manzanaro Florencio Antonio
- Palomino Zurita Marta
Presidente
- Palomino Moreno Manzanaro Florencio Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30414 , F 18, S 8, H M 404843, I/A 36 (22/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-28
Empresa: DESARROLLOS PROGIMASA SL
Administrador Solidario
- Campoy Hernando Jose Antonio
- Palomino Moreno Manzanaro Florencio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21402 , F 6, S 8, H M 380543, I/A 6 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-28
Empresa: DESARROLLOS PROGIMASA SL
Consejero Delegado
- Palomino Moreno Manzanaro Florencio Antonio
Consejero
- Guerra Peña Miguel Angel
- Moran Sanchez Esther
- Palomino Moreno Manzanaro Florencio Antonio
Presidente
- Palomino Moreno Manzanaro Florencio Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21402 , F 6, S 8, H M 380543, I/A 6 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-28
Empresa: HIMUNECA SL
Consejero Delegado
- Palomino Moreno Manzanaro Florencio Antonio
Consejero
- Campoy Hernando Jose Antonio
- Guerra Peña Miguel Angel
- Palomino Moreno Manzanaro Florencio Antonio
Presidente
- Palomino Moreno Manzanaro Florencio Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17438 , F 87, S 8, H M 299278, I/A 9 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-28
Empresa: IMASATEC SA
Consejero Delegado
- Palomino Moreno Manzanaro Florencio Antonio
Consejero
- Marquez Carrascal Rafael
- Palomino Moreno Manzanaro Florencio Antonio
Presidente
- Palomino Moreno Manzanaro Florencio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28010 , F 103, S 8, H M 66333, I/A 112 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
Empresa: IMASEME MEDIOAMBIENTAL SA
Consejero Delegado
- Palomino Moreno Manzanaro Florencio Antonio
Presidente
- Palomino Moreno Manzanaro Florencio Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12207 , F 157, S 8, H M 193062, I/A 7 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-28
Empresa: IMASEME MEDIOAMBIENTAL SA
Consejero Delegado
- Palomino Moreno Manzanaro Florencio Antonio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12207 , F 157, S 8, H M 193062, I/A 7 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-28
Empresa: PROMOCION ARBOLEDA 10 SL
Representante
- Palomino Moreno Manzanaro Florencio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21672 , F 138, S 8, H M 385912, I/A 8 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-28
Empresa: IMASINTER VIVIENDA JOVEN SL
Consejero Delegado
- Palomino Moreno Manzanaro Florencio Antonio
Consejero
- Campoy Hernando Jose Antonio
- Guerra Peña Miguel Angel
- Palomino Moreno Manzanaro Florencio Antonio
Presidente
- Palomino Moreno Manzanaro Florencio Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30414 , F 16, S 8, H M 404843, I/A 29 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-28
VER MAS ACTOS
Información de PALOMINO MORENO MANZANARO FLORENCIO ANTONIO
Mostramos los datos de PALOMINO MORENO MANZANARO FLORENCIO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALOMINO MORENO MANZANARO FLORENCIO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos