PALOMERO LEONES AZAHARA
Informe ejecutivo de PALOMERO LEONES AZAHARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PALOMERO LEONES AZAHARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ME LO HA DICHO UN PAVO SL | Administrador Mancomunado | 02/08/2024 | |
SINGULAR TALENT SL | Administrador Unico | 20/06/2018 | |
LOCOS POR EL FITNESS SL | Administrador Unico | 20/12/2017 | |
LOCOS POR EL FITNESS SL | Apoderado | 10/01/2017 | |
MENTOR HOST SL | Administrador Solidario | 11/08/2011 |
VINCULACIONES DE PALOMERO LEONES AZAHARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALOMERO LEONES AZAHARA
Empresa: ME LO HA DICHO UN PAVO SL
Administrador Mancomunado
- Catalayud Ortega Alba Maria
- Palomero Leones Azahara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 829519, I/A 1 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-28
Empresa: ABELIO GROUP SL
Liquidador Solidario
- Palomero Leones Azahara
- Robles Del Cerro Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40910 , F 96, S 8, H M 725692, I/A 2 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-28
Empresa: ABELIO GROUP SL
Administrador Solidario
- Palomero Leones Azahara
- Robles Del Cerro Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40910 , F 96, S 8, H M 725692, I/A 2 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-28
Empresa: ABELIO GROUP SL
Administrador Solidario
- Palomero Leones Azahara
- Robles Del Cerro Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40910 , F 95, S 8, H M 725692, I/A 1 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-28
Empresa: BANKORI SOLUTIONS SL
Administrador Mancomunado
- Epam Nwankwo Jhon
- Palomero Leones Azahara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39561 , F 182, S 8, H M 702286, I/A 2 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-28
Empresa: BANKORI SOLUTIONS SL
Administrador Mancomunado
- Epam Nwankwo Jhon
- Palomero Leones Azahara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39561 , F 180, S 8, H M 702286, I/A 1 (29/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-170-28
Empresa: SINGULAR TALENT SL
Administrador Unico
- Palomero Leones Azahara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37767 , F 171, S 8, H M 672829, I/A 1 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-28
Empresa: LOCOS POR EL FITNESS SL
Administrador Unico
- Palomero Leones Azahara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35412 , F 46, S 8, H M 636524, I/A 3 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Empresa: LOCOS POR EL FITNESS SL
Apoderado
- Palomero Leones Azahara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35412 , F 45, S 8, H M 636524, I/A 2 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-28
Empresa: MENTOR HOST SL
Administrador Solidario
- Palomero Leones Azahara
- Torres Tallon Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29035 , F 109, S 8, H M 522874, I/A 1 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-28
Información de PALOMERO LEONES AZAHARA
Mostramos los datos de PALOMERO LEONES AZAHARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALOMERO LEONES AZAHARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos