PALOME BOVER JOSE MARIA
Informe ejecutivo de PALOME BOVER JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PALOME BOVER JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA EQUS SA | Administrador Unico | 18/05/2021 | |
TORRENTBO GESTORA E INMOBILIARIA SL | Administrador Unico | 25/11/2015 |
VINCULACIONES DE PALOME BOVER JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALOME BOVER JOSE MARIA
Liquidador
- Palome Bover Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30333 , F 164, S 8, H B 117220, I/A 12 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-08
Administrador Unico
- Palome Bover Jose Maria
Liquidador
- Palome Bover Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30333 , F 164, S 8, H B 117220, I/A 12 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-08
Empresa: INMOBILIARIA EQUS SA
Administrador Unico
- Palome Bover Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40466 , F 32, S 8, H B 58510, I/A 12 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-08
Empresa: INMOBILIARIA EQUS SA
Administrador Unico
- Palome Bover Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40466 , F 32, S 8, H B 58510, I/A 12 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-08
Administrador Unico
- Palome Bover Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30333 , F 164, S 8, H B 117220, I/A 11 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-08
Administrador Unico
- Palome Bover Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30333 , F 164, S 8, H B 117220, I/A 11 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-08
Empresa: TORRENTBO GESTORA E INMOBILIARIA SL
Administrador Unico
- Palome Bover Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38213 , F 209, S 8, H B 323180, I/A 6 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-08
Administrador Unico
- Palome Bover Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30333 , F 164, S 8, H B 117220, I/A 10 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-08
Empresa: INMOBILIARIA EQUS SA
Administrador Unico
- Palome Bover Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40466 , F 32, S 8, H B 58510, I/A 11 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-08
Administrador Unico
- Palome Bover Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30333 , F 163, S 8, H B 117220, I/A 8 (31/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-152-08
Información de PALOME BOVER JOSE MARIA
Mostramos los datos de PALOME BOVER JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALOME BOVER JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos