PALOMARES SANCHEZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de PALOMARES SANCHEZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE PALOMARES SANCHEZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WALTER PRICE CONSULT SL | Representante | 10/08/2022 | |
DESARROLLOS EMPRESARIALES CLEVELAND SL | Representante | 10/08/2022 | |
MONASTERIOS ATRIUM SL | Representante | 10/08/2022 | |
ALIA DECEM INVERSIONES SL | Representante | 10/08/2022 | |
OAXES ACCIONES SOCIALES Y EMPRESARIALES SL | Representante | 10/08/2022 | |
SIE7CORP SL | Administrador Unico | 06/06/2017 | |
AZPAL ADMINISTRADORES CONCURSALES SLP | Soc.Prof. | 07/09/2015 | |
AZPAL ADMINISTRADORES CONCURSALES SLP | Administrador Solidario | 07/09/2015 |
VINCULACIONES DE PALOMARES SANCHEZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALOMARES SANCHEZ FRANCISCO
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Palomares Sanchez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2670 , F 199, S 8, H CO 2075, I/A 66 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-14
Empresa: EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMATICA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2371 , F 221, S 8, H CO 490, I/A 70 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-14
Consejero Delegado
- Izquierdo Jurado Maximiano
- Palomares Sanchez Francisco
Consejero
- Blasco Juarez Ana Belen
- Delmas Martos Francisco Javier
- Diaz Caballero Juan
- Hernandez Lucena Ramon
- Izquierdo Jurado Maximiano
- Llamas Salas Rafael Angel
- Muñoz Torrero Nuñez Milara Lourdes
- Nevado Garcia Erika
- Palomares Sanchez Francisco
- Ruz Salces Miguel
- Saco Ayllon Rafael
- Silas Marquez Inmaculada
- Torres Fernandez Manuel
Director Gerente
Presidente
- Palomares Sanchez Francisco
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 587 , F 193, S 8, H CO 2694, I/A 55 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-14
Empresa: WALTER PRICE CONSULT SL
Representante
- Palomares Sanchez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24813 , F 30, S 8, H M 446596, I/A 8 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-28
Empresa: MONASTERIOS ATRIUM SL
Representante
- Palomares Sanchez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24806 , F 49, S 8, H M 446463, I/A 9 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-28
Representante
- Palomares Sanchez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37446 , F 176, S 8, H M 446032, I/A 10 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-28
Empresa: ALIA DECEM INVERSIONES SL
Representante
- Palomares Sanchez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38156 , F 2, S 8, H M 376226, I/A 9 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-28
Representante
- Palomares Sanchez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25191 , F 88, S 8, H M 453674, I/A 7 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-28
Empresa: AZIERTA DESARROLLO INMOBILIARIO SL
Representante
- Palomares Sanchez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20059 , F 221, S 8, H M 353915, I/A 11 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-28
Apoderado
Consejero
Director Gerente
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Palomares Sanchez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2670 , F 191, S 8, H CO 2075, I/A 60 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-14
VER MAS ACTOS
Información de PALOMARES SANCHEZ FRANCISCO
Mostramos los datos de PALOMARES SANCHEZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALOMARES SANCHEZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos