PALOMARES PISANT MARIA PILAR ANTONIA
Informe ejecutivo de PALOMARES PISANT MARIA PILAR ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PALOMARES PISANT MARIA PILAR ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIOFUTURE GREENWORLD SL | Administrador Unico | 02/04/2013 | 29/03/2016 |
BIOFUTURE GREENWORLD SL | Socio Unico | 02/04/2013 | 18/09/2015 |
SISTER CENTER SL | Administrador Unico | 23/09/2013 | 23/09/2013 |
VINCULACIONES DE PALOMARES PISANT MARIA PILAR ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALOMARES PISANT MARIA PILAR ANTONIA
Empresa: VALTON CONSULTING SL
Administrador Unico
- Palomares Pisant Maria Pilar Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9235, L 6518, F 4, S 8, H V 140663, I/A 8 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-46
Empresa: SISTER CENTER SL
Administrador Unico
- Palomares Pisant Maria Pilar Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6676, L 3980, F 137, S 8, H V 72905, I/A 8 (23/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-186-46
Empresa: SISTER CENTER SL
Administrador Unico
- Palomares Pisant Maria Pilar Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6676, L 3980, F 137, S 8, H V 72905, I/A 7 (23/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-186-46
Empresa: VALTON CONSULTING SL
Administrador Unico
- Palomares Pisant Maria Pilar Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9235, L 6518, F 3, S 8, H V 140663, I/A 4 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-66-46
Empresa: VALTON CONSULTING SL
Nuevo Socio Único
- Palomares Pisant Maria Pilar Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9235, L 6518, F 3, S 8, H V 140663, I/A 3 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-66-46
Información de PALOMARES PISANT MARIA PILAR ANTONIA
Mostramos los datos de PALOMARES PISANT MARIA PILAR ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALOMARES PISANT MARIA PILAR ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos