PALOMARES PALOMARES LUIS
Informe ejecutivo de PALOMARES PALOMARES LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PALOMARES PALOMARES LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL SUNDECOR TOLDOS SL | Administrador Unico | 18/05/2020 | 12/01/2022 |
COMERCIAL SUNDECOR TOLDOS SL | Liquidador Unico | 12/01/2022 | 12/01/2022 |
COMERCIAL SUNDECOR TOLDOS SL | Administrador Solidario | 26/04/2012 | 18/05/2020 |
VINCULACIONES DE PALOMARES PALOMARES LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALOMARES PALOMARES LUIS
Empresa: COMERCIAL SUNDECOR TOLDOS SL
Liquidador Unico
- Palomares Palomares Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 550 , F 77, S 8, H CR 21841, I/A 4 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-13
Empresa: COMERCIAL SUNDECOR TOLDOS SL
Administrador Unico
- Palomares Palomares Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 550 , F 77, S 8, H CR 21841, I/A 4 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-13
Empresa: TOLDOS SUNDECOR SL
Administrador Unico
- Palomares Palomares Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 550 , F 77, S 8, H CR 21841, I/A 3 (18/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-104-13
Empresa: TOLDOS SUNDECOR SL
Administrador Solidario
- Palomares Palomares Luis
- Palomares Tapiador Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 550 , F 77, S 8, H CR 21841, I/A 3 (18/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-104-13
Empresa: TOLDOS SUNDECOR SL
Administrador Solidario
- Palomares Palomares Luis
- Palomares Tapiador Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 550 , F 76, S 8, H CR 21841, I/A 2 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-13
Empresa: TOLDOS SUNDECOR SL
Administrador Solidario
- Palomares Palomares Luis
- Palomares Palomares Sergio
- Palomares Tapiador Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 550 , F 74, S 8, H CR 21841, I/A 1 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-13
Información de PALOMARES PALOMARES LUIS
Mostramos los datos de PALOMARES PALOMARES LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALOMARES PALOMARES LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos