PALOMARES MOLINERO EVA MARIA
Informe ejecutivo de PALOMARES MOLINERO EVA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PALOMARES MOLINERO EVA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANIPULADOS PALOMARES SL | Apoderado | 24/03/2015 | |
MANIPULADOS SIGLO XXI SL | Administrador Unico | 23/03/2015 | |
MANIPULADOS PALOMARES SL | Apoderado | 18/06/2009 |
VINCULACIONES DE PALOMARES MOLINERO EVA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALOMARES MOLINERO EVA MARIA
Empresa: MANIPULADOS PALOMARES SL
Apoderado
- Palomares Molinero Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22115 , F 195, S 8, H M 394503, I/A 5 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-28
Empresa: MANIPULADOS PALOMARES SL
Administrador Solidario
- Palomares Molinero Eva Maria
- Palomares Molinero Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22115 , F 194, S 8, H M 394503, I/A 4 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-28
Empresa: MANIPULADOS SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Palomares Molinero Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15068 , F 13, S 8, H M 251524, I/A 6 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-28
Empresa: MANIPULADOS SIGLO XXI SL
Administrador Solidario
- Palomares Molinero Eva Maria
- Palomares Molinero Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15068 , F 13, S 8, H M 251524, I/A 6 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-28
Empresa: MANIPULADOS PALOMARES SL
Administrador Solidario
- Palomares Molinero Eva Maria
- Palomares Molinero Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22115 , F 194, S 8, H M 394503, I/A 3 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-28
Empresa: MANIPULADOS SIGLO XXI SL
Administrador Solidario
- Palomares Molinero Eva Maria
- Palomares Molinero Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15068 , F 12, S 8, H M 251524, I/A 5 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-28
Empresa: MANIPULADOS PALOMARES SL
Apoderado
- Palomares Molinero Eva Maria
- Palomares Oviedo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22115 , F 193, S 8, H M 394503, I/A 2 (18/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-122-28
Información de PALOMARES MOLINERO EVA MARIA
Mostramos los datos de PALOMARES MOLINERO EVA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALOMARES MOLINERO EVA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos