PALOMARES BELDA JOAQUIN
Informe ejecutivo de PALOMARES BELDA JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PALOMARES BELDA JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDICAL DIRECT SL | Socio Unico | 14/01/2021 | |
MEDICAL DIRECT SL | Administrador Unico | 14/01/2021 | |
SOCIEDAD DE BIENES DELTELL Y PALOMARES SL | Administrador Unico | 27/12/2018 |
VINCULACIONES DE PALOMARES BELDA JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALOMARES BELDA JOAQUIN
Empresa: MEDICAL DIRECT SL
Administrador Unico
- Palomares Belda Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4343 , F 96, S 8, H A 172619, I/A 1 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-03
Empresa: MEDICAL DIRECT SL
Socio Único
- Palomares Belda Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4343 , F 96, S 8, H A 172619, I/A 1 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-03
Administrador Unico
- Palomares Belda Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 200, S 8, H A 682, I/A 5 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-03
Información de PALOMARES BELDA JOAQUIN
Mostramos los datos de PALOMARES BELDA JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALOMARES BELDA JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos