PALOMARES AGULLO JOSE
Informe ejecutivo de PALOMARES AGULLO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PALOMARES AGULLO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIERROS ELCHE SL | Presidente | 24/12/2012 | 13/12/2017 |
HIERROS ELCHE SL | Consejero | 24/12/2012 | 13/12/2017 |
HIERROS ELCHE SL | Consejero Delegado | 19/05/2011 | |
FERRALLAS ELIG SL | Administrador Unico | 10/03/2011 |
VINCULACIONES DE PALOMARES AGULLO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALOMARES AGULLO JOSE
Empresa: HIERROS ELCHE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Martin Garcia Agapito
- Palomares Agullo Jose
- Palomares Agullo Maria
- Palomares Agullo Pascuala
- Sanchez Pomares Antonio
Presidente
- Palomares Agullo Jose
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1410 , F 54, S 8, H A 12068, I/A 13 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-03
Empresa: HIERROS ELCHE SA
Consejero
- Martin Garcia Agapito
- Palomares Agullo Jose
- Palomares Agullo Maria
- Palomares Agullo Pascuala
- Sanchez Pomares Antonio
Presidente
- Palomares Agullo Jose
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1410 , F 54, S 8, H A 12068, I/A 11 (24/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-2-03
Empresa: HIERROS ELCHE SA
Consejero Delegado
- Palomares Agullo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1410 , F 53, S 8, H A 12068, I/A 9 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-03
Empresa: FERRALLAS ELIG SL
Administrador Unico
- Palomares Agullo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1223 , F 78, S 8, H A 3081, I/A 7 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-03
Información de PALOMARES AGULLO JOSE
Mostramos los datos de PALOMARES AGULLO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALOMARES AGULLO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos