PALOMA MORA VICENTE
Informe ejecutivo de PALOMA MORA VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PALOMA MORA VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL FELONICA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/04/2024 | |
VPALOMA PROJECTS GROUP SL | Presidente | 15/04/2024 | |
VPALOMA PROJECTS GROUP SL | Consejero | 15/04/2024 | |
GLOBAL BRANZI SL | Consejero | 14/03/2024 | |
PORTRAIT PLASTIC AND AESTHETIC GROUP SL | Administrador Unico | 21/02/2022 |
VINCULACIONES DE PALOMA MORA VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALOMA MORA VICENTE
Empresa: GLOBAL FELONICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Rocafort Irene
- Paloma Mora Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49243 , F 26, S 8, H B 613007, I/A 7 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-83-08
Consejero
Presidente
- Paloma Mora Vicente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37765 , F 173, S 8, H B 311621, I/A 6 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-08
Administrador Unico
- Paloma Mora Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37765 , F 173, S 8, H B 311621, I/A 6 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-08
Empresa: GLOBAL BRANZI SL
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46038 , F 186, S 8, H M 798404, I/A 6 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-28
Administrador Unico
- Paloma Mora Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48182 , F 16, S 8, H B 575003, I/A 1 (21/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-08
Empresa: ESTETIC BONUS PREMIUM SL
Consejero
- Calafell Oliver Antonio
- Fossas Sanz Alejandro
- John Oliver Staib
- Paloma Mora Vicente
- Salla Burcet Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43548 , F 4, S 8, H B 423481, I/A 11 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-08
Empresa: ESTETIC BONUS PREMIUM SL
Consejero
- Calafell Oliver Antonio
- Fossas Sanz Alejandro
- John Oliver Staib
- Paloma Mora Vicente
- Salla Burcet Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43295 , F 70, S 8, H B 423481, I/A 7 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-08
Liquidador
- Paloma Mora Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43290 , F 90, S 8, H B 423357, I/A 2 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-08
Administrador Unico
Liquidador
- Paloma Mora Vicente
REPR.143 RRM
- Paloma Mora Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43290 , F 90, S 8, H B 423357, I/A 2 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Paloma Mora Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43290 , F 87, S 8, H B 423357, I/A 1 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-08
Información de PALOMA MORA VICENTE
Mostramos los datos de PALOMA MORA VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALOMA MORA VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos