PALMERO SALAS AMELIA DEL CRISTO
Informe ejecutivo de PALMERO SALAS AMELIA DEL CRISTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PALMERO SALAS AMELIA DEL CRISTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA DOLCE VITA EVENTOS SL | Administrador Unico | 05/05/2022 | |
MOON GLOBAL SERVICES SL | Administrador Unico | 28/04/2022 |
VINCULACIONES DE PALMERO SALAS AMELIA DEL CRISTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALMERO SALAS AMELIA DEL CRISTO
Empresa: LA DOLCE VITA EVENTOS SL
Administrador Unico
- Palmero Salas Amelia Del Cristo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3587 , F 177, S 8, H TF 61611, I/A 2 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-38
Empresa: MOON GLOBAL SERVICES SL
Administrador Unico
- Palmero Salas Amelia Del Cristo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3714 , F 167, S 8, H TF 65520, I/A 2 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-38
Empresa: PREMIUM GESTIONES EMPRESARIALES SL
Administrador Unico
- Palmero Salas Amelia Del Cristo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3259 , F 49, S 8, H TF 51171, I/A 2 (19/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-38
Empresa: PREMIUM GESTIONES EMPRESARIALES SL
Administrador Unico
- Palmero Salas Amelia Del Cristo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3259 , F 49, S 8, H TF 51171, I/A 1 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-38
Información de PALMERO SALAS AMELIA DEL CRISTO
Mostramos los datos de PALMERO SALAS AMELIA DEL CRISTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALMERO SALAS AMELIA DEL CRISTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos