PALMER JOHN HAROLD
Informe ejecutivo de PALMER JOHN HAROLD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PALMER JOHN HAROLD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLUB OCEANO TORRENUEVA SL | Administrador Unico | 02/01/2018 | |
HOTELES TORRENUEVA SL | Administrador Unico | 14/10/2009 | 16/02/2017 |
VINCULACIONES DE PALMER JOHN HAROLD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALMER JOHN HAROLD
Empresa: CLUB OCEANO TORRENUEVA SL
Administrador Unico
- Palmer John Harold
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2176, L 1089, F 5, S 8, H MA 32886, I/A 5 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-29
Empresa: HOTELES TORRENUEVA SL
Administrador Unico
- Palmer John Harold
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4036, L 2947, F 54, S 8, H MA 83809, I/A 9 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-29
Empresa: GLOBAL AT EL OCEANO SL
Administrador Unico
- Palmer John Harold
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4036, L 2947, F 53, S 8, H MA 83809, I/A 3 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-29
Información de PALMER JOHN HAROLD
Mostramos los datos de PALMER JOHN HAROLD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALMER JOHN HAROLD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos