PALMER-EASON RAMONA GAY
Informe ejecutivo de PALMER-EASON RAMONA GAY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PALMER-EASON RAMONA GAY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAYLESS SHOESOURCE PERU HOLDING SL | Apoderado Solidario | 21/08/2019 | |
PAYLESS SHOESOURCE SPAIN LICENSING SL | Apoderado Solidario | 02/04/2018 |
VINCULACIONES DE PALMER-EASON RAMONA GAY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALMER-EASON RAMONA GAY
Empresa: PAYLESS SHOESOURCE PERU HOLDING SL
Consejero
Secretario
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
- Palmer-eason Ramona Gay
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34489 , F 165, S 8, H M 614421, I/A 12 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-28
Consejero
- Hansen Neil Gary
- Palmer-eason Ramona Gay
Presidente
Vicepresidente
- Palmer-eason Ramona Gay
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37035 , F 179, S 8, H M 613166, I/A 12 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
Empresa: PAYLESS SHOESOURCE PERU HOLDING SL
Apoderado Solidario
- Hansen Neil Gary
- Palmer-eason Ramona Gay
- Patton Stephen Louis
Consejero
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34489 , F 163, S 8, H M 614421, I/A 10 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-28
Empresa: PAYLESS SHOESOURCE PERU HOLDING SL
Vicesecretario No Consejero
- Palmer-eason Ramona Gay
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34489 , F 163, S 8, H M 614421, I/A 9 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-28
Apoderado Solidario
- Palmer-eason Ramona Gay
Consejero
- Palmer-eason Ramona Gay
Presidente
Vicepresidente
- Palmer-eason Ramona Gay
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34084 , F 14, S 8, H M 613166, I/A 9 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-28
Información de PALMER-EASON RAMONA GAY
Mostramos los datos de PALMER-EASON RAMONA GAY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALMER-EASON RAMONA GAY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos