PALMER CORPAS JORGE
Informe ejecutivo de PALMER CORPAS JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PALMER CORPAS JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SKETCH DESARROLLO DE PROYECTOS SL | Socio Unico | 24/12/2012 | 09/08/2017 |
SKETCH DESARROLLO DE PROYECTOS SL | Administrador Unico | 24/12/2012 | 12/02/2016 |
VINCULACIONES DE PALMER CORPAS JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALMER CORPAS JORGE
Empresa: SKETCH DESARROLLO DE PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Palmer Corpas Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3652 , F 61, S 8, H A 132762, I/A 3 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-03
Empresa: SKETCH DESARROLLO DE PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Palmer Corpas Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3652 , F 60, S 8, H A 132762, I/A 1 (24/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-2-03
Empresa: SKETCH DESARROLLO DE PROYECTOS SL
Socio Único
- Palmer Corpas Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3652 , F 60, S 8, H A 132762, I/A 1 (24/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-2-03
Información de PALMER CORPAS JORGE
Mostramos los datos de PALMER CORPAS JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALMER CORPAS JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos