PALME MILAN
Informe ejecutivo de PALME MILAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PALME MILAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEGUNTIA INVERSIONES SL | Apoderado Solidario | 04/06/2013 |
VINCULACIONES DE PALME MILAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALME MILAN
Empresa: URSA IBERICA AISLANTES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28981 , F 175, S 8, H M 80152, I/A 224 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-28
Empresa: DELI FOR YOU SL
Administrador Mancomunado
- Palme Milan
- Torres Miguel Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31142 , F 155, S 8, H M 560481, I/A 4 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-28
Empresa: URSA IBERICA AISLANTES SA
Apoderado
- Palme Milan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28981 , F 161, S 8, H M 80152, I/A 214 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-28
Empresa: DELI FOR YOU SL
Apoderado Solidario
- Palme Milan
- Torres Miguel Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31142 , F 153, S 8, H M 560481, I/A 2 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-28
Empresa: DELI FOR YOU SL
Administrador Mancomunado
- Palme Milan
- Torres Miguel Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31142 , F 150, S 8, H M 560481, I/A 1 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-28
Información de PALME MILAN
Mostramos los datos de PALME MILAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALME MILAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos