PALMA OTERO ALEJANDRO-RAEL
Informe ejecutivo de PALMA OTERO ALEJANDRO-RAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PALMA OTERO ALEJANDRO-RAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARTISAN 2015 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/02/2015 |
VINCULACIONES DE PALMA OTERO ALEJANDRO-RAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALMA OTERO ALEJANDRO-RAEL
Empresa: EQUIPO RAIZAL SL
Administrador Solidario
- Calderon Oviedo Julian Manuel
- Palma Otero Alejandro-rael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38077 , F 49, S 8, H M 677787, I/A 3 (15/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-28
Empresa: EINSTEIN & HAWKINS PUBLICIDAD SL
Administrador Solidario
- Calderon Oviedo Julian Manuel
- Palma Otero Alejandro-rael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38077 , F 47, S 8, H M 677787, I/A 2 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-28
Empresa: EINSTEIN & HAWKINS PUBLICIDAD SL
Administrador Unico
- Palma Otero Alejandro-rael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38077 , F 47, S 8, H M 677787, I/A 2 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-28
Empresa: EINSTEIN & HAWKINS PUBLICIDAD SL
Administrador Unico
- Palma Otero Alejandro-rael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38077 , F 45, S 8, H M 677787, I/A 1 (11/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-28
Empresa: ARTISAN 2015 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Palma Otero Alejandro-rael
- Silva Alfonzo Eliso - Luis
- Silva Alfonzo Laura Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33154 , F 209, S 8, H M 596612, I/A 2 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28
Información de PALMA OTERO ALEJANDRO-RAEL
Mostramos los datos de PALMA OTERO ALEJANDRO-RAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALMA OTERO ALEJANDRO-RAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos