PALLEJA SEDO EDUARD
Informe ejecutivo de PALLEJA SEDO EDUARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PALLEJA SEDO EDUARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPANYIA D'AIGUES DE SABADELL SA | Consejero | 21/04/2016 | 20/03/2024 |
COMPANYIA D'AIGUES DE SABADELL SA | Consejero | 01/09/2020 | 20/03/2024 |
KM 2 GESTIO DEL CONEIXEMENT SL | Administrador Solidario | 05/01/2016 | 25/05/2017 |
FORESTAL CATALANA SA | Presidente | 20/05/2011 | |
FORESTAL CATALANA SA | Consejero | 20/05/2011 | |
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SA | Consejero | 08/03/2011 |
VINCULACIONES DE PALLEJA SEDO EDUARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALLEJA SEDO EDUARD
Empresa: COMPANYIA D'AIGUES DE SABADELL SA
Consejero
- Giralt Via Emili
- Jimenez Marconi Alejandro
- Maresca Lasa Ana
- Meijide Vidal Dulcinea
- Palleja Sedo Eduard
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49032 , F 189, S 8, H B 146556, I/A 249 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-08
Empresa: COMPANYIA D'AIGUES DE SABADELL SA
Consejero
- Maresca Lasa Ana
- Palleja Sedo Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45068 , F 203, S 8, H B 146556, I/A 219 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-175-08
Empresa: KM 2 GESTIO DEL CONEIXEMENT SL
Administrador Solidario
- Palleja Sedo Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45142 , F 5, S 8, H B 478135, I/A 2 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-08
Empresa: COMPANYIA D'AIGUES DE SABADELL SA
Consejero
- Abuli Nuñez Albert Bernat
- Arimany Lamoglia Esteban
- Martinez Camps Lluis
- Palleja Sedo Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45068 , F 191, S 8, H B 146556, I/A 196 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-08
Empresa: KM 2 GESTIO DEL CONEIXEMENT SL
Administrador Solidario
- Palleja Sedo Eduard
- Susperregui Girbau Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45142 , F 5, S 8, H B 478135, I/A 1 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-7-08
Empresa: FORESTAL CATALANA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Palleja Sedo Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36412 , F 179, S 8, H B 32160, I/A 65 (20/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-08
Empresa: GESTIO D'INFRAESTRUCTURES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Balaguer Julia Oriol
- Boada Masoliver Joan
- Carnicer Vidal Marti
- Casas Masjoan Xavier
- De Torres Sanahuja Pilar
- Follia Alsina Jordi
- Lluma Ras Carmina
- Oliveras Maristany Jaume
- Palleja Sedo Eduard
- Rius Benito Maria Dolors
- Rustullet Tallada Jordi
- Segura Bonet Marta
- Villalante Llaurado Manuel
- Villarreal Moreno Josep
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40815 , F 187, S 8, H B 4336, I/A 130 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-08
Información de PALLEJA SEDO EDUARD
Mostramos los datos de PALLEJA SEDO EDUARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALLEJA SEDO EDUARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos