PALLAS IGLESIAS MANUEL JESUS
Informe ejecutivo de PALLAS IGLESIAS MANUEL JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PALLAS IGLESIAS MANUEL JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA GALLEGA DE EDIFICIOS INDUSTRIALES SA | Administrador Unico | 14/01/2014 |
VINCULACIONES DE PALLAS IGLESIAS MANUEL JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALLAS IGLESIAS MANUEL JESUS
Administrador Unico
- Pallas Iglesias Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 5226, I/A 12 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-15
Administrador Unico
- Pallas Iglesias Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2643 , F 130, S 8, H C 5226, I/A 10 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-15
Administrador Unico
- Pallas Iglesias Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2643 , F 130, S 8, H C 5226, I/A 9 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-15
Empresa: GALEISA CARRAL SL
Administrador Unico
- Pallas Iglesias Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3050 , F 76, S 8, H C 37754, I/A 5 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-15
Empresa: GALEISA CARRAL SL
Administrador Unico
- Pallas Iglesias Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3050 , F 76, S 8, H C 37754, I/A 3 (23/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-61-15
Empresa: GALEISA CARRAL SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Dopazo Jose Manuel
- Pallas Iglesias Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3050 , F 76, S 8, H C 37754, I/A 3 (23/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-61-15
Información de PALLAS IGLESIAS MANUEL JESUS
Mostramos los datos de PALLAS IGLESIAS MANUEL JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALLAS IGLESIAS MANUEL JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos