PALLARES SOLE JORDI
Informe ejecutivo de PALLARES SOLE JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PALLARES SOLE JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROJECCIONS I PDC MEDIA SL | Administrador Unico | 25/04/2024 | |
CORDIS INTEGRALIS SERVICE SL | Administrador Unico | 10/08/2020 | |
CORDIS INTEGRALIS SERVICE SL | Apoderado Solidario | 14/12/2018 | |
PONTS 7DGEL SL | Apoderado | 16/12/2013 |
VINCULACIONES DE PALLARES SOLE JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALLARES SOLE JORDI
Empresa: PROJECCIONS I PDC MEDIA SL
Administrador Unico
- Pallares Sole Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43771 , F 18, S 8, H B 437821, I/A 5 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-08
Empresa: CORDIS INTEGRALIS SERVICE SL
Administrador Unico
- Pallares Sole Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46640 , F 221, S 8, H B 526308, I/A 4 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-08
Empresa: CORDIS INTEGRALIS SERVICE SL
Apoderado Solidario
- Abril Lorca Eva
- Pallares Sole Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46640 , F 220, S 8, H B 526308, I/A 2 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-08
Empresa: CARDIAC FUTURE IDEA SL
Administrador Unico
- Pallares Sole Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43582 , F 136, S 8, H B 432814, I/A 3 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-08
Empresa: LOTERIA ABADAL SL
Administrador Unico
- Pallares Sole Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43582 , F 136, S 8, H B 432814, I/A 2 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-08
Empresa: UNIO ESPORTIVA SANT ANDREU SAD
Consejero Delegado
Consejero
- Camino Martinez Manuel
- Pallares Sole Jordi
- SUSOR SA
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41327 , F 143, S 8, H B 390333, I/A 6 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-08
Empresa: UNIO ESPORTIVA SANT ANDREU SAD
Consejero
- Pallares Sole Jordi
- SUSOR SA
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41327 , F 142, S 8, H B 390333, I/A 5 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-08
Empresa: UNIO ESPORTIVA SANT ANDREU SAD
Consejero
- Cerezo Lopez Manuel
- Gaspart Solves Joan
- Pallares Sole Jordi
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41327 , F 142, S 8, H B 390333, I/A 4 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-08
Empresa: UNIO ESPORTIVA SANT ANDREU SAD
Consejero
- Cerezo Lopez Manuel
- Gaspart Solves Joan
- Pallares Sole Jordi
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41327 , F 137, S 8, H B 390333, I/A 2 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-08
Empresa: SEPSOPA SL
Apoderado
- Pallares Sole Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 201, S 8, H L 23741, I/A 6 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-25
Información de PALLARES SOLE JORDI
Mostramos los datos de PALLARES SOLE JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALLARES SOLE JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos