PALLARES CHIVA RAMON JAVIER
Informe ejecutivo de PALLARES CHIVA RAMON JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 39
Empresas inactivas: 28
CARGOS DE PALLARES CHIVA RAMON JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RALLO Y PALLARES ASESORES SL | Presidente | 21/01/2021 | |
RALLO Y PALLARES ASESORES SL | Consejero | 21/01/2021 | |
ITECON SL | Presidente | 21/01/2021 | |
ITECON SL | Consejero | 21/01/2021 | |
CICLAGUA SA | Auditor | 10/12/2013 | |
MSD-LEVANT SHIPPING SL | Auditor Suplente | 03/07/2013 | |
TREBALL ALDIA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SL | Auditor Suplente | 16/09/2010 | |
TERRACOTA PAVIMENTOS DE GRES SA | Auditor Suplente | 13/09/2010 | |
MMCE LEVANTE SA | Auditor | 09/01/2009 |
VINCULACIONES DE PALLARES CHIVA RAMON JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALLARES CHIVA RAMON JAVIER
Empresa: DUAL GRES SA
Auditor Suplente
- Pallares Chiva Ramon Javier
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 760, L 327, F 181, S 8, H CS 8331, I/A 33 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-12
Empresa: MIKONOS MOSAIC SL
Auditor Suplente
- Pallares Chiva Ramon Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1631, L 1193, F 109, S 8, H CS 35873, I/A 6 (15/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-183-12
Empresa: ITECON SL
Consejero Delegado
Consejero
- Pallares Chiva Ramon Javier
- Rallo Borras Miguel
- Rallo Monfort Miguel
Presidente
- Pallares Chiva Ramon Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 714, L 281, F 86, S 8, H CS 7723, I/A 6 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-12
Empresa: ITECON SL
Administrador Solidario
- Pallares Chiva Ramon Javier
- Rallo Monfort Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 714, L 281, F 86, S 8, H CS 7723, I/A 6 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-12
Empresa: RALLO Y PALLARES ASESORES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Pallares Chiva Ramon Javier
- Rallo Borras Miguel
- Rallo Monfort Miguel
Presidente
- Pallares Chiva Ramon Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 565, L 132, F 93, S 8, H CS 3669, I/A 5 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-12
Empresa: RALLO Y PALLARES ASESORES SL
Administrador Solidario
- Pallares Chiva Ramon Javier
- Rallo Monfort Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 565, L 132, F 93, S 8, H CS 3669, I/A 5 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-12
Empresa: AZUVI CERAMICS SL
Auditor
- Pallares Chiva Ramon Javier
- Rallo Monfort Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1678, L 1239, F 104, S 8, H CS 33045, I/A 18 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-12
Empresa: NEW TILES SL
Auditor Suplente
Auditor
- Pallares Chiva Ramon Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1655, L 1217, F 47, S 8, H CS 36801, I/A 10 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-12
Empresa: MERCURY CERAMICA SL
Auditor Suplente
Auditor
- Pallares Chiva Ramon Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 835, L 402, F 156, S 8, H CS 6696, I/A 29 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-12
Empresa: CODICER 95 SL
Auditor Suplente
Auditor
- Pallares Chiva Ramon Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791, L 358, F 164, S 8, H CS 9854, I/A 25 (17/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-12
VER MAS ACTOS
Información de PALLARES CHIVA RAMON JAVIER
Mostramos los datos de PALLARES CHIVA RAMON JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALLARES CHIVA RAMON JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos