PALLARES ALONSO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de PALLARES ALONSO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE PALLARES ALONSO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEAM JORLA SL | Apoderado Solidario | 21/10/2016 |
VINCULACIONES DE PALLARES ALONSO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALLARES ALONSO FRANCISCO JAVIER
Empresa: TEAM JORLA SL
Apoderado Solidario
- Pallares Alonso Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34650 , F 14, S 8, H B 253774, I/A 8 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-08
Empresa: MAUNA KEA SL
Administrador
- Pallares Alonso Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27836 , F 70, S 8, H B 125495, I/A 5 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-08
Empresa: KEAMATIC SL
Administrador
- Pallares Alonso Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28465 , F 133, S 8, H B 137031, I/A 6 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-08
Empresa: TEAM JORLA SL
Administrador Unico
- Pallares Alonso Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34650 , F 13, S 8, H B 253774, I/A 7 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-08
Empresa: PUNZONES DE METAL DURO SL
Liquidador
- Pallares Alonso Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36384 , F 95, S 8, H B 287293, I/A 2 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-08
Empresa: PUNZONES DE METAL DURO SL
Administrador Unico
- Pallares Alonso Francisco Javier
Liquidador
- Pallares Alonso Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36384 , F 95, S 8, H B 287293, I/A 2 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-08
Empresa: PASTISSERIA CAFETERIA NOU ART SL
Liquidador
- Pallares Alonso Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23988 , F 15, S 8, H B 62287, I/A 7 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-08
Empresa: PASTISSERIA CAFETERIA NOU ART SL
Administrador
- Pallares Alonso Francisco Javier
Liquidador
- Pallares Alonso Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23988 , F 15, S 8, H B 62287, I/A 7 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-08
Empresa: IBER-GARRUCHA SA
Liquidador
- Pallares Alonso Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 194 , F 98, S 8, H BA 10233, I/A 8 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-06
Empresa: IBER-GARRUCHA SA
Administrador Solidario
- Pallares Alonso Francisco Javier
- Pallares Frigola Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 194 , F 98, S 8, H BA 10233, I/A 8 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-06
VER MAS ACTOS
Información de PALLARES ALONSO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de PALLARES ALONSO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALLARES ALONSO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos