PALET FARRERO FRANCESC XAVIER
Informe ejecutivo de PALET FARRERO FRANCESC XAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE PALET FARRERO FRANCESC XAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDICAL CARE SOUTH SL | Apoderado Solidario | 27/03/2023 | |
MEDGLOBAL CONSULTING SL | Apoderado Solidario | 24/03/2023 | |
TOURIST CARE ASSISTANCE SL | Administrador Unico | 12/04/2021 | |
HEALTH GLOBAL ASSISTANCE SL | Administrador Unico | 08/04/2021 | |
RICHMOND GLOBAL HEALTH SL | Administrador Unico | 25/03/2019 | |
EUROPEAN CARE MANAGEMENT SL | Administrador Solidario | 22/03/2019 | |
PROCEDIMENTS AVANCATS DE GESTIO SL | Administrador Solidario | 13/03/2012 | |
INTERNATIONAL CARE PATIENT ASSISTANCE SL | Administrador Unico | 12/01/2010 |
VINCULACIONES DE PALET FARRERO FRANCESC XAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALET FARRERO FRANCESC XAVIER
Empresa: MEDGLOBAL CONSULTING SL
Apoderado Solidario
- Palet Farrero Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47659 , F 8, S 8, H B 558539, I/A 2 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-08
Empresa: MEDICAL CARE SOUTH SL
Apoderado Solidario
- Palet Farrero Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32313 , F 75, S 8, H M 581651, I/A 4 (27/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-28
Empresa: TOURIST CARE ASSISTANCE SL
Administrador Unico
- Palet Farrero Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41383 , F 190, S 8, H B 392393, I/A 8 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-08
Empresa: HEALTH GLOBAL ASSISTANCE SL
Administrador Unico
- Palet Farrero Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2562 , F 134, S 8, H PM 68966, I/A 6 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-07
Empresa: CARIBE SALUD INTERNACIONAL SL
Administrador Solidario
- Balugo Cabue Antonio
- Palet Farrero Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46823 , F 75, S 8, H B 532066, I/A 2 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-08
Empresa: CARIBE SALUD INTERNACIONAL SL
Administrador Solidario
- Balugo Cabue Antonio
- Palet Farrero Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46823 , F 73, S 8, H B 532066, I/A 1 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-08
Empresa: RICHMOND GLOBAL HEALTH SL
Administrador Unico
- Palet Farrero Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38787 , F 145, S 8, H M 689586, I/A 3 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-28
Empresa: EUROPEAN CARE MANAGEMENT SL
Administrador Solidario
- Balugo Cabue Antonio
- Palet Farrero Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42972 , F 162, S 8, H B 416786, I/A 6 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-08
Empresa: EUROPEAN CARE MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Palet Farrero Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42972 , F 162, S 8, H B 416786, I/A 6 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-08
Empresa: DESPEGUE INMEDIATO SL
Liquidador
- Palet Farrero Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39359 , F 3, S 8, H B 342392, I/A 4 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-08
VER MAS ACTOS
Información de PALET FARRERO FRANCESC XAVIER
Mostramos los datos de PALET FARRERO FRANCESC XAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALET FARRERO FRANCESC XAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos