PALAZON MIQUEL JUAN
Informe ejecutivo de PALAZON MIQUEL JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PALAZON MIQUEL JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARQUIMEA ADVANCED SYSTEMS SA | Apoderado | 21/11/2022 | |
ANKAR PHARMA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/11/2022 | |
ARQUIMEA MEDICAL SL | Apoderado | 31/10/2022 | |
ARQUIMEA AGROTECH SL | Apoderado | 28/10/2022 |
VINCULACIONES DE PALAZON MIQUEL JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALAZON MIQUEL JUAN
Empresa: RAMEM SA
Apoderado
- Anglada Pastor Rocio
- Gomez Martin Francisco Javier
- Palazon Miquel Juan
- Perez Allueva Jesus
- Picossi Goñi Idoia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4066 , F 198, S 8, H M 67682, I/A 26 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Empresa: ANKAR PHARMA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Anglada Pastor Rocio
- Palazon Miquel Juan
- Perez Allueva Jesus
- Picossi Goñi Idoia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32010 , F 47, S 8, H M 575960, I/A 11 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-28
Empresa: ARQUIMEA MEDICAL SL
Apoderado
- Anglada Pastor Rocio
- Gomez Martin Francisco Javier
- Palazon Miquel Juan
- Perez Allueva Jesus
- Picossi Goñi Idoia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35571 , F 59, S 8, H M 639328, I/A 18 (31/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-28
Empresa: ARQUIMEA AGROTECH SL
Apoderado
- Anglada Pastor Rocio
- Gomez Martin Francisco Javier
- Palazon Miquel Juan
- Perez Allueva Jesus
- Picossi Goñi Idoia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32444 , F 155, S 8, H M 134335, I/A 19 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-28
Información de PALAZON MIQUEL JUAN
Mostramos los datos de PALAZON MIQUEL JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALAZON MIQUEL JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos