PALAZON LOPEZ PEDRO ALFONSO
Informe ejecutivo de PALAZON LOPEZ PEDRO ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PALAZON LOPEZ PEDRO ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAN ROMAN ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES SL | Apoderado Mancomunado | 31/05/2013 | 27/09/2018 |
ESENTIA INNOVACION SEGURIDAD Y DESARROLLO SL | Apoderado Mancomunado | 27/05/2013 | 21/09/2018 |
CONSULTA FORMACION SOLUCIONES DE APRENDIZAJE EVALUACION Y EMPLEO SL | Apoderado | 27/05/2013 | 21/09/2018 |
ESPACIO CULTURAL SL | Apoderado Mancomunado | 28/05/2013 | 02/01/2015 |
VINCULACIONES DE PALAZON LOPEZ PEDRO ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALAZON LOPEZ PEDRO ALFONSO
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- De La Mata Marin David
- Lopez Arquero Silvia
- Palazon Lopez Pedro Alfonso
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28715 , F 195, S 8, H M 164347, I/A 36 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Lopez Arquero Silvia
- Palazon Lopez Pedro Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24755 , F 213, S 8, H M 299290, I/A 19 (21/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-28
Apoderado
- Alvarez Garcia Beatriz
- De La Mata Marin David
- Garcia Herraiz Antonio
- Lopez Arquero Silvia
- Palazon Lopez Pedro Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25347 , F 122, S 8, H M 305782, I/A 24 (21/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-189-28
Empresa: ESPACIO CULTURAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Palazon Lopez Pedro Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25347 , F 131, S 8, H M 213138, I/A 17 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-7-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- De La Mata Marin David
- Lopez Arquero Silvia
- Palazon Lopez Pedro Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28715 , F 74, S 8, H M 164347, I/A 28 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-28
Empresa: ESPACIO CULTURAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Palazon Lopez Pedro Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25347 , F 130, S 8, H M 213138, I/A 16 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-105-28
Apoderado
- Alvarez Garcia Beatriz
- De La Mata Marin David
- Lopez Arquero Silvia
- Palazon Lopez Pedro Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25347 , F 119, S 8, H M 305782, I/A 20 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Lopez Arquero Silvia
- Palazon Lopez Pedro Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24755 , F 212, S 8, H M 299290, I/A 18 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-28
Información de PALAZON LOPEZ PEDRO ALFONSO
Mostramos los datos de PALAZON LOPEZ PEDRO ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALAZON LOPEZ PEDRO ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos