PALAUS VAREA MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de PALAUS VAREA MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PALAUS VAREA MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACCESS REAL ESTATE SL | Apoderado Solidario | 28/08/2024 | |
FOUNTAINHEAD HOLDING SL | Apoderado Solidario | 24/01/2024 | |
PPV LEGAL CONSULTANCY SL | Administrador Unico | 16/05/2023 | |
ACCOMPANY SPAIN SL | Administrador Unico | 03/04/2017 | |
ACCOMPANY SPAIN SL | Apoderado | 03/12/2012 |
VINCULACIONES DE PALAUS VAREA MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALAUS VAREA MARIA DEL PILAR
Empresa: ACCESS REAL ESTATE SL
Apoderado Solidario
- Palaus Varea Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 618814, I/A 2 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-08
Empresa: FOUNTAINHEAD HOLDING SL
Apoderado Solidario
- Palaus Varea Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49092 , F 212, S 8, H B 607429, I/A 2 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-08
Empresa: PPV LEGAL CONSULTANCY SL
Administrador Unico
- Palaus Varea Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48785 , F 125, S 8, H B 596112, I/A 1 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-08
Empresa: ANYI'S EXCLUSIVE PET CELEBRATIONS SL
Administrador Unico
- Palaus Varea Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43467 , F 220, S 8, H B 430813, I/A 3 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-08
Empresa: ANYI'S EXCLUSIVE PET CELEBRATIONS SL
Apoderado
- Palaus Varea Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43467 , F 218, S 8, H B 430813, I/A 2 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-08
Información de PALAUS VAREA MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de PALAUS VAREA MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALAUS VAREA MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos