PALAU MOLINA BARTOLOME
Informe ejecutivo de PALAU MOLINA BARTOLOME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE PALAU MOLINA BARTOLOME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MURO CLUB SL | Apoderado Mancomunado | 22/07/2019 | |
EXPLOTACIONS TURISTIQUES DE LES ILLES SL | Apoderado Mancomunado | 31/05/2018 | |
INVERSIONES PLOMER SL | Apoderado Mancomunado | 27/12/2016 | |
SOTALCAM SL | Apoderado Mancomunado | 27/12/2016 | |
INVERSIONES PASCUAL SL | Apoderado Mancomunado | 26/04/2016 |
VINCULACIONES DE PALAU MOLINA BARTOLOME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALAU MOLINA BARTOLOME
Empresa: MURO CLUB SL
Apoderado Mancomunado
- Coll Ramon Juan
- Palau Molina Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2439 , F 37, S 8, H PM 9419, I/A 17 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-07
Apoderado Mancomunado
- Coll Ramon Juan
- Palau Molina Bartolome
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2754 , F 163, S 8, H PM 28731, I/A 44 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-07
Empresa: SOTALCAM SL
Apoderado Mancomunado
- Palau Molina Bartolome
- Plomer Pujol Maria
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2685 , F 216, S 8, H PM 33740, I/A 23 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-07
Empresa: INVERSIONES PLOMER SL
Apoderado Mancomunado
- Coll Ramon Juan
- Palau Molina Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1717 , F 137, S 8, H PM 34357, I/A 17 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-07
Empresa: INVERSIONES PASCUAL SL
Apoderado Mancomunado
- Palau Molina Bartolome
- Plomer Pujol Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1717 , F 121, S 8, H PM 7, I/A 27 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-07
Información de PALAU MOLINA BARTOLOME
Mostramos los datos de PALAU MOLINA BARTOLOME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALAU MOLINA BARTOLOME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos