PALAU GARCIA JACOBO GONZALO
Informe ejecutivo de PALAU GARCIA JACOBO GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PALAU GARCIA JACOBO GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KOWAIT IV SIL SA | Presidente | 06/07/2016 | |
KOWAIT IV SIL SA | Consejero Delegado Solidario | 06/07/2016 | |
KOWAIT IV SIL SA | Consejero | 06/07/2016 |
VINCULACIONES DE PALAU GARCIA JACOBO GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALAU GARCIA JACOBO GONZALO
Empresa: KOWAIT IV SICAV
Consejero Delegado Solidario
- Palau Garcia Jacobo Gonzalo
Consejero
- Palau Garcia Jacobo Gonzalo
Presidente
- Palau Garcia Jacobo Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23201 , F 22, S 8, H M 302037, I/A 36 (29/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-28
Empresa: ADSVARA INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado Solidario
- Palau Garcia Jacobo Gonzalo
Consejero
- Garciapons Pulido Jaime Juan
- Palau Garcia Borja
- Palau Garcia Jacobo Gonzalo
Presidente
- Palau Garcia Jacobo Gonzalo
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23201 , F 19, S 8, H M 302037, I/A 30 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-28
Empresa: DONKEY ENTERTAIMENT SL
Liquidador
- Palau Garcia Jacobo Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32863 , F 33, S 8, H M 591598, I/A 2 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-28
Empresa: DONKEY ENTERTAIMENT SL
Administrador Solidario
- Giron Arquero Cristina
- Palau Garcia Jacobo Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32863 , F 33, S 8, H M 591598, I/A 2 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-28
Empresa: SOUTH AFRICA IN & OUT SL
Liquidador
- Palau Garcia Jacobo Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27590 , F 203, S 8, H M 497198, I/A 2 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-28
Empresa: SOUTH AFRICA IN & OUT SL
Administrador Solidario
- Palau Garcia Jacobo Gonzalo
- Van Den Berg Marco
Liquidador
- Palau Garcia Jacobo Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27590 , F 203, S 8, H M 497198, I/A 2 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-28
Empresa: LA SAGRA JACOBINA SL
Liquidador
- Palau Garcia Jacobo Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21890 , F 82, S 8, H M 390055, I/A 4 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-28
Empresa: LA SAGRA JACOBINA SL
Administrador Unico
- Palau Garcia Jacobo Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21890 , F 82, S 8, H M 390055, I/A 4 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-28
Empresa: DONKEY ENTERTAIMENT SL
Administrador Solidario
- Giron Arquero Cristina
- Palau Garcia Jacobo Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32863 , F 31, S 8, H M 591598, I/A 1 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-28
Empresa: TIME ZARRALUQUI SL
Liquidador
- Palau Garcia Jacobo Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521 , F 112, S 8, H GU 7152, I/A 2 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-19
VER MAS ACTOS
Información de PALAU GARCIA JACOBO GONZALO
Mostramos los datos de PALAU GARCIA JACOBO GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALAU GARCIA JACOBO GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos