PALAU ESCANDELL JAVIER GABRIEL
Informe ejecutivo de PALAU ESCANDELL JAVIER GABRIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 20
Empresas activas: 18
Cargos inactivos: 22
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE PALAU ESCANDELL JAVIER GABRIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBIPADEL SL | Consejero | 17/01/2024 | |
CASA PARK JESUS SL | Administrador Unico | 28/10/2022 | |
CASA PARK SES PAISSES SL | Administrador Unico | 18/08/2022 | |
BIG BOX SELF STORAGE SL | Administrador Unico | 30/03/2022 | |
BENTHOS CAPITAL SL | Apoderado Solidario | 11/02/2022 | |
PALAU HOUSING SL | Apoderado | 03/02/2022 | |
GLOBAL RENOVABLES IBERIA SL | Administrador Unico | 22/01/2021 | |
PALAU SISTEMAS RENOVABLES SL | Administrador Unico | 09/03/2020 | |
PALAU SOLUCIONES TECNICAS SL | Administrador Unico | 17/10/2019 | |
RYANS LA MARINA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 08/03/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PALAU ESCANDELL JAVIER GABRIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALAU ESCANDELL JAVIER GABRIEL
Empresa: IBIPADEL SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 377, L 375, F 98, S 8, H IB 18630, I/A 3 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-07
Empresa: CASA PARK JESUS SL
Administrador Unico
- Palau Escandell Javier Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 276, L 275, F 56, S 8, H IB 11958, I/A 4 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-07
Empresa: CASA PARK JESUS SL
Administrador Mancomunado
- Palau Escandell Javier Gabriel
- Roig Tur Juan Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 276, L 275, F 56, S 8, H IB 11958, I/A 4 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-07
Empresa: CONFORT GAS IBIZA SL
Administrador Unico
- Palau Escandell Javier Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 282, L 281, F 115, S 8, H IB 12336, I/A 6 (18/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-07
Empresa: CONFORT GAS IBIZA SL
Administrador Solidario
- Palau Escandell Javier Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 282, L 281, F 115, S 8, H IB 12336, I/A 6 (18/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-07
Empresa: BIG BOX SELF STORAGE SL
Administrador Unico
- Palau Escandell Javier Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 380, L 378, F 193, S 8, H IB 18843, I/A 1 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-07
Empresa: BENTHOS CAPITAL SL
Apoderado Solidario
- Palau Escandell Javier Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47374 , F 50, S 8, H B 550023, I/A 4 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-08
Empresa: PALAU HOUSING SL
Apoderado
- Palau Escandell Javier Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361, L 359, F 31, S 8, H IB 16985, I/A 3 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-07
Empresa: PALAU SISTEMAS RENOVABLES IBERIA SL
Administrador Unico
- Palau Escandell Javier Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 363, L 361, F 110, S 8, H IB 17803, I/A 1 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-07
Empresa: PALAU SISTEMAS RENOVABLES SL
Administrador Unico
- Palau Escandell Javier Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 355, L 353, F 157, S 8, H IB 16697, I/A 1 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-07
VER MAS ACTOS
Información de PALAU ESCANDELL JAVIER GABRIEL
Mostramos los datos de PALAU ESCANDELL JAVIER GABRIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALAU ESCANDELL JAVIER GABRIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos