PALAU DE GIBERT MARIA ALEJANDRA
Informe ejecutivo de PALAU DE GIBERT MARIA ALEJANDRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PALAU DE GIBERT MARIA ALEJANDRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTANIA CREATIVE SL | Administrador Unico | 18/02/2011 |
VINCULACIONES DE PALAU DE GIBERT MARIA ALEJANDRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALAU DE GIBERT MARIA ALEJANDRA
Empresa: MONTANIA BUSINESS SL
Liquidador
- Palau De Gibert Maria Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38281 , F 54, S 8, H B 320191, I/A 6 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-08
Empresa: MONTANIA BUSINESS SL
Administrador Unico
- Palau De Gibert Maria Alejandra
Liquidador
- Palau De Gibert Maria Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38281 , F 54, S 8, H B 320191, I/A 6 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-08
Empresa: MONTANIA BUSINESS SL
Administrador Unico
- Palau De Gibert Maria Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38281 , F 53, S 8, H B 320191, I/A 4 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-08
Empresa: MONTANIA CREATIVE SL
Administrador Unico
- Palau De Gibert Maria Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42371 , F 101, S 8, H B 405807, I/A 1 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-08
Empresa: VICTOR & PALAU 1998 SL
Administrador Solidario
- Palau De Gibert Maria Alejandra
- Victor Vaque Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36673 , F 55, S 8, H B 282302, I/A 3 (15/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-08
Información de PALAU DE GIBERT MARIA ALEJANDRA
Mostramos los datos de PALAU DE GIBERT MARIA ALEJANDRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALAU DE GIBERT MARIA ALEJANDRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos