PALAU ALEIXANDRE ISRAEL
Informe ejecutivo de PALAU ALEIXANDRE ISRAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PALAU ALEIXANDRE ISRAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WONDER OF WELLNESS SL | Administrador Mancomunado | 14/08/2024 | |
UMG RAIS HOLDING SL | Administrador Solidario | 09/08/2023 | |
BREAKING LABS SL | Administrador Mancomunado | 26/03/2018 | |
NANONEN SL | Administrador Mancomunado | 30/09/2014 |
VINCULACIONES DE PALAU ALEIXANDRE ISRAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALAU ALEIXANDRE ISRAEL
Empresa: WONDER OF WELLNESS SL
Administrador Mancomunado
- Latorre Chacon Raul
- Palau Aleixandre Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 220243, I/A 1 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-46
Empresa: UMG RAIS HOLDING SL
Administrador Solidario
- Latorre Chacon Raul
- Palau Aleixandre Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11426, L 8704, F 100, S 8, H V 212750, I/A 1 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-46
Empresa: BREAKING LABS SL
Administrador Mancomunado
- Constant Farinos Sergi
- Latorre Chacon Raul
- Palau Aleixandre Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10475, L 7756, F 82, S 8, H V 181163, I/A 1 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-46
Empresa: NANONEN SL
Administrador Mancomunado
- Latorre Chacon Raul
- Palau Aleixandre Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9852, L 7134, F 62, S 8, H V 161525, I/A 1 (30/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-46
Información de PALAU ALEIXANDRE ISRAEL
Mostramos los datos de PALAU ALEIXANDRE ISRAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALAU ALEIXANDRE ISRAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos