PALAT ULLASTRES ANTONIO MANUEL
Informe ejecutivo de PALAT ULLASTRES ANTONIO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PALAT ULLASTRES ANTONIO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARLAYA SA | Consejero | 26/10/2021 | |
MARLAYA SA | Presidente | 26/10/2021 | |
MARLAYA SA | Consejero | 28/07/2016 |
VINCULACIONES DE PALAT ULLASTRES ANTONIO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALAT ULLASTRES ANTONIO MANUEL
Empresa: MARLAYA SA
Consejero
- Garcia Blasco Fernando
- Montserrat Bardia Josefina
- Palat Ullastres Antonio Manuel
Presidente
- Palat Ullastres Antonio Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47141 , F 181, S 8, H B 27851, I/A 24 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-08
Empresa: URGELL ENERGIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Balasch Joval Antoni
- CORPORACION BORGES SL
- ENDESA COGENERACION Y RENOVABLES SA
- Meseguer Sebastia Conrad
- Palat Ullastres Antonio Manuel
- Pont Amenos Jose
- Pont Amenos Jose
- Pont Amenos Ramon
- Pont Grau Antonio
- Prats Palomo David
- Puig Coll Joan
- Ribe Arbos Joan
- Roset Romero Samuel
- Tecles Montiel Julio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 527 , F 33, S 8, H L 9845, I/A 21 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-25
Empresa: MARLAYA SA
Consejero
- Garcia Blasco Fernando
- Montserrat Bardia Josefina
- Palat Ullastres Antonio Manuel
Presidente
- Palat Ullastres Antonio Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21791 , F 156, S 8, H B 27851, I/A 22 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-08
Empresa: URGELL ENERGIA SA
Consejero
- CORPORACIO BORGES SA
- ENDESA COGENERACION Y RENOVABLES SA
- Meseguer Sebastia Conrad
- Palat Ullastres Antonio Manuel
- Pont Amenos Jose
- Pont Amenos Ramon
- Pont Grau Antonio
- Roset Romero Samuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 525 , F 52, S 8, H L 9845, I/A 10 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-25
Información de PALAT ULLASTRES ANTONIO MANUEL
Mostramos los datos de PALAT ULLASTRES ANTONIO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALAT ULLASTRES ANTONIO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos