PALACIOS TRANCHO CARLOS ADOLFO
Informe ejecutivo de PALACIOS TRANCHO CARLOS ADOLFO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE PALACIOS TRANCHO CARLOS ADOLFO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALACIOS TRANCHO CARLOS ADOLFO
Empresa: PROYCIN SA
Apoderado
- Palacios Trancho Carlos Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6508 , F 16, S 8, H M 105976, I/A 10 (29/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-107-28
Empresa: PROYCIN SA
Administrador Mancomunado
- Palacios Trancho Carlos Adolfo
- Palacios Trancho Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6508 , F 15, S 8, H M 105976, I/A 9 (29/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-107-28
Empresa: LAVADOS URBANOS SL
Administrador Unico
- Palacios Trancho Carlos Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31157 , F 30, S 8, H M 560721, I/A 5 (12/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-159-28
Empresa: LAVADOS URBANOS SL
Administrador Unico
- Palacios Trancho Carlos Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31157 , F 30, S 8, H M 560721, I/A 4 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-28
Empresa: LAVADOS URBANOS SL
Administrador Mancomunado
- Cano Martin Angel
- Palacios Trancho Carlos Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31157 , F 30, S 8, H M 560721, I/A 4 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-28
Empresa: LAVADOS URBANOS SL
Socio Único
- Palacios Trancho Carlos Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31157 , F 30, S 8, H M 560721, I/A 4 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-28
Empresa: PROYCIN SA
Administrador Mancomunado
- Palacios Trancho Carlos Adolfo
- Palacios Trancho Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6508 , F 15, S 8, H M 105976, I/A 8 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-28
Empresa: LAVADOS URBANOS SL
Administrador Mancomunado
- Cano Martin Angel
- Palacios Trancho Carlos Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31157 , F 29, S 8, H M 560721, I/A 2 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-28
Empresa: PROYCIN SA
Administrador Mancomunado
- Palacios Trancho Carlos Adolfo
- Palacios Trancho Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6508 , F 15, S 8, H M 105976, I/A 7 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-28
Información de PALACIOS TRANCHO CARLOS ADOLFO
Mostramos los datos de PALACIOS TRANCHO CARLOS ADOLFO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALACIOS TRANCHO CARLOS ADOLFO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos