PALACIOS TERRAZAS ESTHER MARIA
Informe ejecutivo de PALACIOS TERRAZAS ESTHER MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PALACIOS TERRAZAS ESTHER MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTROMATIC PALACIOS SA | Administrador Solidario | 05/12/2013 |
VINCULACIONES DE PALACIOS TERRAZAS ESTHER MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALACIOS TERRAZAS ESTHER MARIA
Empresa: ELECTROMATIC PALACIOS SA
Administrador Solidario
- Palacios Terrazas Alfredo
- Palacios Terrazas Esther Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 214, S 8, H LO 1998, I/A 9 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-227-26
Empresa: ELECTROMATIC PALACIOS SA
Administrador Solidario
- Palacios Terrazas Alfredo
- Palacios Terrazas Esther Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 214, S 8, H LO 1998, I/A 8 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-26
Empresa: ELECTROMATIC PALACIOS SA
Administrador Solidario
- Palacios Terrazas Alfredo
- Palacios Terrazas Esther Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 214, S 8, H LO 1998, I/A 7 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-26
Información de PALACIOS TERRAZAS ESTHER MARIA
Mostramos los datos de PALACIOS TERRAZAS ESTHER MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALACIOS TERRAZAS ESTHER MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos