PALACIOS SEIJAS YOLANDA
Informe ejecutivo de PALACIOS SEIJAS YOLANDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PALACIOS SEIJAS YOLANDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEIMSA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Unico | 26/02/2019 | |
A.G.E.S.A. ASESORAMIENTO Y GESTION DE EMPRESAS SA | Administrador Unico | 05/04/2011 |
VINCULACIONES DE PALACIOS SEIJAS YOLANDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALACIOS SEIJAS YOLANDA
Administrador Unico
- Palacios Seijas Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2030 , F 154, S 8, H AS 15376, I/A 7 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-33
Empresa: GADOL BUSINESS SA
Administrador Unico
- Palacios Seijas Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40350 , F 61, S 8, H B 364928, I/A 2 N (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-08
Empresa: SEIMSA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Unico
- Palacios Seijas Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1565 , F 34, S 8, H AS 8770, I/A 5 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-33
Administrador Unico
- Palacios Seijas Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2030 , F 154, S 8, H AS 15376, I/A 6 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-169-33
Administrador Unico
- Palacios Seijas Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2030 , F 154, S 8, H AS 15376, I/A 5 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-73-33
Empresa: GADOL BUSINESS SA
Administrador Unico
- Palacios Seijas Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40350 , F 61, S 8, H B 364928, I/A 2 (19/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-08
Información de PALACIOS SEIJAS YOLANDA
Mostramos los datos de PALACIOS SEIJAS YOLANDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALACIOS SEIJAS YOLANDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos