PALACIOS MORO ELENA
Informe ejecutivo de PALACIOS MORO ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PALACIOS MORO ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SA | Consejero Delegado | 18/10/2012 | |
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SA | Consejero | 18/10/2012 |
VINCULACIONES DE PALACIOS MORO ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALACIOS MORO ELENA
Empresa: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SA
Apoderado
Consejero Delegado
- Bermudo Sanz Jose Ramon
- Palacios Moro Elena
Consejero
- Bermudo Sanz Jose Ramon
- Bustamante Nogueras Salvador I
- Fernandez Franco Francisco Javier
- Garcia Barrios Andres
- Gonzalez Rodriguez Jose Joaquin
- Grao Escobar Miguel
- Lopez Terrero Eva
- Matas Franco Eloy
- Palacios Moro Elena
- Rodriguez Guisado Alfonso J
- Serrano Pedraza Rafael
- Serrano Pedraza Rafael
- Torres Exposito Manuel
- Wic Moral Juan Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3377 , F 108, S 8, H SE 1848, I/A 17 (18/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-215-41
Empresa: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SA
Consejero Delegado
- Palacios Moro Elena
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3377 , F 108, S 8, H SE 1848, I/A 17 (18/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-215-41
Empresa: AGUAS DE ECIJA EMPRESA MUNICIPAL SA
Consejero Delegado
- Palacios Moro Elena
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4077 , F 43, S 8, H SE 10510, I/A 18 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-41
Empresa: AGUAS DE ECIJA EMPRESA MUNICIPAL SA
Consejero Delegado
- Palacios Moro Elena
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4077 , F 42, S 8, H SE 10510, I/A 17 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-41
Empresa: AQUA CAMPIÑA SA
Consejero
- Palacios Moro Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3871 , F 222, S 8, H SE 46164, I/A 15 (21/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-41
Consejero Delegado
- Palacios Moro Elena
Consejero
- Infante Nieto Maria Teresa
- Palacios Moro Elena
- Torres Exposito Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3378 , F 93, S 8, H SE 46634, I/A 5 (25/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-71-41
Consejero Delegado
- Palacios Moro Elena
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3378 , F 92, S 8, H SE 46634, I/A 4 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-41
Información de PALACIOS MORO ELENA
Mostramos los datos de PALACIOS MORO ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALACIOS MORO ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos