PALACIOS MARIN MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de PALACIOS MARIN MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PALACIOS MARIN MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOGROPAL SL | Socio Unico | 01/02/2021 | |
RIOJAPAL 2006 SL | Administrador Unico | 25/03/2013 | |
NICASIO PALACIOS SL | Administrador Unico | 22/03/2013 | |
LOGROPAL SL | Administrador Unico | 08/08/2011 | |
MAPSOIN 51 SL | Socio Unico | 21/02/2011 | |
MAPSOIN 51 SL | Administrador Unico | 21/02/2011 |
VINCULACIONES DE PALACIOS MARIN MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALACIOS MARIN MIGUEL ANGEL
Empresa: LOGROPAL SL
Socio Único
- Palacios Marin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 374 , F 45, S 8, H LO 4453, I/A 13 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-26
Empresa: BODEGAS EL PAGO DEL ARCIPRESTE SL
Liquidador
- Palacios Marin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 674 , F 12, S 8, H LO 12177, I/A 2 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-26
Empresa: BODEGAS EL PAGO DEL ARCIPRESTE SL
Administrador Solidario
- Casares Santana Jose Manuel
- Hierro Corral Angel Mario
- Leon Arroyo Norberto
- Palacios Marin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 674 , F 12, S 8, H LO 12177, I/A 2 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-26
Empresa: RIOJAPAL 2006 SL
Administrador Unico
- Palacios Marin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 626 , F 86, S 8, H LO 10885, I/A 2 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-26
Empresa: RIOJAPAL 2006 SL
Administrador Solidario
- Palacios Marin Maria Isabel
- Palacios Marin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 626 , F 86, S 8, H LO 10885, I/A 2 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-26
Empresa: NICASIO PALACIOS SL
Administrador Unico
- Palacios Marin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 376 , F 123, S 8, H LO 4523, I/A 5 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-26
Empresa: NICASIO PALACIOS SL
Administrador Solidario
- Palacios Marin Miguel Angel
- Palacios San Millan Nicasio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 376 , F 123, S 8, H LO 4523, I/A 5 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-26
Empresa: LOGROPAL SL
Administrador Unico
- Palacios Marin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 374 , F 44, S 8, H LO 4453, I/A 6 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-157-26
Empresa: LOGROPAL SL
Administrador Solidario
- Palacios Marin Maria Isabel
- Palacios Marin Miguel Angel
- Palacios San Millan Nicasio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 374 , F 44, S 8, H LO 4453, I/A 6 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-157-26
Empresa: MAPSOIN 51 SL
Administrador Unico
- Palacios Marin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 727 , F 121, S 8, H LO 14337, I/A 1 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-26
VER MAS ACTOS
Información de PALACIOS MARIN MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de PALACIOS MARIN MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALACIOS MARIN MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos