PALACIOS HORNILLOS MARIA
Informe ejecutivo de PALACIOS HORNILLOS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PALACIOS HORNILLOS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUILDINGCENTER SA | Apoderado | 28/07/2021 | 04/04/2022 |
CORAL HOMES SL | Apoderado | 27/07/2021 | 30/03/2022 |
GRAMINA HOMES SL | Apoderado Solidario | 30/07/2021 | 30/03/2022 |
CAIXABANK SA | Apoderado Solidario | 27/07/2021 | 24/03/2022 |
VINCULACIONES DE PALACIOS HORNILLOS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALACIOS HORNILLOS MARIA
Empresa: BUILDINGCENTER SA
Apoderado
- Haro Abad Ernest
- Palacios Hornillos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40043 , F 171, S 8, H M 658683, I/A 108 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-28
Empresa: CORAL HOMES SL
Apoderado
- Haro Abad Ernest
- Palacios Hornillos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38289 , F 79, S 8, H M 679225, I/A 76 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-28
Empresa: GRAMINA HOMES SL
Apoderado Solidario
- Palacios Hornillos Maria
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42243 , F 28, S 8, H M 694666, I/A 49 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-28
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Solidario
- Haro Abad Ernest
- Palacios Hornillos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11036, L 8314, F 176, S 8, H V 178351, I/A 671 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-46
Empresa: GRAMINA HOMES SL
Apoderado Solidario
- Figueras Perez Carla
- Palacios Hornillos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39136 , F 225, S 8, H M 694666, I/A 43 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-28
Empresa: BUILDINGCENTER SA
Apoderado
- Figueras Perez Carla
- Palacios Hornillos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40043 , F 162, S 8, H M 658683, I/A 91 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-28
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Solidario
- Figueras Perez Carla
- Palacios Hornillos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10971, L 8249, F 222, S 8, H V 178351, I/A 560 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-46
Empresa: CORAL HOMES SL
Apoderado
- Figueras Perez Carla
- Palacios Hornillos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38289 , F 72, S 8, H M 679225, I/A 67 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-28
Información de PALACIOS HORNILLOS MARIA
Mostramos los datos de PALACIOS HORNILLOS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALACIOS HORNILLOS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos