PALACIOS FLORES SILVIA
Informe ejecutivo de PALACIOS FLORES SILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PALACIOS FLORES SILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOD ESPAÑA SA | Apoderado | 05/09/2018 | 10/02/2020 |
SONY EUROPE LIMITED | Apoderado Solidario | 31/10/2014 | 15/04/2019 |
VINCULACIONES DE PALACIOS FLORES SILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALACIOS FLORES SILVIA
Empresa: SONY EUROPE LIMITED
Apoderado Solidario
- Alfredo Jose Costa Camara Alves
- Alvarez Marques Francisco Manuel
- Casasnovas Garcia Andreu
- Palacios Flores Silvia
REPR.SUCURS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45021 , F 198, S 8, H B 406856, I/A 15 (15/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-08
Empresa: PROMOD ESPAÑA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35332 , F 29, S 8, H M 22610, I/A 81 (05/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-178-28
Empresa: SONY EUROPE LIMITED
Apoderado Solidario
- Aneiros Rubio Juan Carlos
- Augustin Teson Alejandra
- Callau Gomez Mireia
- Palacios Flores Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42286 , F 157, S 8, H B 406856, I/A 9 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-08
Información de PALACIOS FLORES SILVIA
Mostramos los datos de PALACIOS FLORES SILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALACIOS FLORES SILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos