PALACIOS CAYON MARIA ARANZAZU
Informe ejecutivo de PALACIOS CAYON MARIA ARANZAZU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PALACIOS CAYON MARIA ARANZAZU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COIMAN SERVICIOS INTEGRALES DE COMUNIDADES ASTURIANAS SL | Apoderado | 01/02/2019 |
VINCULACIONES DE PALACIOS CAYON MARIA ARANZAZU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALACIOS CAYON MARIA ARANZAZU
Administrador Mancomunado
- ARAMIL INSURANCE SL
- Gomez Fernandez Adrian
- Palacios Cayon Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3244 , F 186, S 8, H AS 30828, I/A 6 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-33
Empresa: GESTICO SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Liquidador Solidario
- Gomez Blanco Emilio
- Palacios Cayon Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2891 , F 13, S 8, H AS 25590, I/A 3 (03/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-33
Empresa: GESTICO SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Solidario
- Gomez Blanco Emilio
- Palacios Cayon Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2891 , F 13, S 8, H AS 25590, I/A 3 (03/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-33
Empresa: ARAMIL INSURANCE SL
Administrador Solidario
- Gomez Blanco Emilio
- Palacios Cayon Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4154 , F 90, S 8, H AS 48676, I/A 3 (03/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-33
Apoderado
- Palacios Cayon Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3244 , F 186, S 8, H AS 30828, I/A 5 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-33
Empresa: ARAMIL INSURANCE SL
Administrador Solidario
- Gomez Blanco Emilio
- Palacios Cayon Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4154 , F 88, S 8, H AS 48676, I/A 1 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-33
Información de PALACIOS CAYON MARIA ARANZAZU
Mostramos los datos de PALACIOS CAYON MARIA ARANZAZU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALACIOS CAYON MARIA ARANZAZU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos