PALACIOS BENITEZ BELEN
Informe ejecutivo de PALACIOS BENITEZ BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PALACIOS BENITEZ BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AXIS CORPORATE FINANCE SP SL | Apoderado | 26/08/2011 | 05/07/2019 |
AXIS CORPORATE SL | Apoderado | 29/08/2011 | 05/07/2019 |
AXIS HUMAN CAPITAL SL | Apoderado | 29/08/2011 | 05/07/2019 |
AXIS MANAGEMENT CONSULTING SP SL | Apoderado | 29/08/2011 | 12/11/2015 |
VINCULACIONES DE PALACIOS BENITEZ BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALACIOS BENITEZ BELEN
Empresa: AXIS HUMAN CAPITAL SL
Apoderado
- Basagaña Blade Luis
- Palacios Benitez Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41329 , F 161, S 8, H B 390381, I/A 8 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-08
Empresa: AXIS CORPORATE SL
Apoderado
- Edo Casas Marc
- Gracia Abian Juan
- Palacios Benitez Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42801 , F 95, S 8, H B 297261, I/A 14 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-08
Empresa: AXIS CORPORATE FINANCE SP SL
Apoderado
- Edo Casas Marc
- Gracia Abian Juan
- Palacios Benitez Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41266 , F 198, S 8, H B 297257, I/A 11 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-08
Empresa: AXIS MANAGEMENT CONSULTING SP SL
Apoderado
- Palacios Benitez Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41266 , F 98, S 8, H B 302180, I/A 12 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-08
Empresa: AXIS GLOBAL BUSINESS SL
Apoderado
- Palacios Benitez Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41266 , F 93, S 8, H B 302180, I/A 5 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-08
Empresa: AXIS HUMAN CAPITAL SL
Apoderado
- Palacios Benitez Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41329 , F 159, S 8, H B 390381, I/A 4 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-08
Empresa: AXIS CORPORATE SL
Apoderado
- Palacios Benitez Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42801 , F 92, S 8, H B 297261, I/A 6 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-08
Empresa: AXIS SINGULAR VALUE SL
Apoderado
- Palacios Benitez Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41266 , F 193, S 8, H B 297257, I/A 6 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-08
Información de PALACIOS BENITEZ BELEN
Mostramos los datos de PALACIOS BENITEZ BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALACIOS BENITEZ BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos