PALACIOS ABRIL CHRISTIAN RAFAEL
Informe ejecutivo de PALACIOS ABRIL CHRISTIAN RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PALACIOS ABRIL CHRISTIAN RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
H2O CAT SERVICE SL | Administrador Unico | 04/06/2019 | |
IMPORTACIONS I DISTRIBUCIONS P&P 2016 SL | Administrador Unico | 25/07/2016 |
VINCULACIONES DE PALACIOS ABRIL CHRISTIAN RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALACIOS ABRIL CHRISTIAN RAFAEL
Empresa: H2O CAT SERVICE SL
Administrador Unico
- Palacios Abril Christian Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46572 , F 220, S 8, H B 524201, I/A 2 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-08
Empresa: H2O CAT SERVICE SL
Administrador Solidario
- Ballus Oliva Roger
- Palacios Abril Christian Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46572 , F 220, S 8, H B 524201, I/A 2 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-08
Empresa: H2O CAT SERVICE SL
Administrador Solidario
- Ballus Oliva Roger
- Palacios Abril Christian Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46572 , F 219, S 8, H B 524201, I/A 1 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-194-08
Administrador Unico
- Palacios Abril Christian Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45480 , F 143, S 8, H B 489260, I/A 1 (25/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-08
Empresa: ECORENOBERG SL
Administrador Solidario
- Palacios Abril Christian Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43110 , F 78, S 8, H B 422220, I/A 3 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-08
Empresa: ECORENOBERG SL
Administrador Solidario
- Barniol Casellas Lluis
- Casellas Gavalda Gabriel
- Palacios Abril Christian Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43110 , F 78, S 8, H B 422220, I/A 2 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-08
Empresa: ECORENOBERG SL
Administrador Unico
- Palacios Abril Christian Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43110 , F 78, S 8, H B 422220, I/A 2 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-08
Empresa: ECORENOBERG SL
Administrador Unico
- Palacios Abril Christian Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43110 , F 77, S 8, H B 422220, I/A 1 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-08
Información de PALACIOS ABRIL CHRISTIAN RAFAEL
Mostramos los datos de PALACIOS ABRIL CHRISTIAN RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALACIOS ABRIL CHRISTIAN RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos