PALACIO SAN JUAN ALBERTO
Informe ejecutivo de PALACIO SAN JUAN ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE PALACIO SAN JUAN ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALACIO SAN JUAN ALBERTO
Empresa: AMALSA SALE CORPORATION SL
Administrador Unico
- Palacio San Juan Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34406 , F 189, S 8, H M 618890, I/A 2 (18/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-98-28
Empresa: SAVE WITH IMPACT SL
Administrador Solidario
- Nuño Utande Pablo
- Palacio San Juan Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39727 , F 55, S 8, H M 705886, I/A 2 (23/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-62-28
Empresa: SAVE WITH IMPACT SL
Administrador Solidario
- Nuño Utande Pablo
- Palacio San Juan Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39727 , F 55, S 8, H M 705886, I/A 1 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-28
Empresa: AMALSA SALE CORPORATION SL
Administrador Unico
- Palacio San Juan Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34406 , F 188, S 8, H M 618890, I/A 1 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-28
Empresa: AMALSA SALE CORPORATION SL
Socio Único
- Palacio San Juan Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34406 , F 188, S 8, H M 618890, I/A 1 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-28
Empresa: CONTEROLLS SL
Apoderado
- Palacio San Juan Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30111 , F 178, S 8, H M 542065, I/A 2 (05/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-28
Información de PALACIO SAN JUAN ALBERTO
Mostramos los datos de PALACIO SAN JUAN ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALACIO SAN JUAN ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos