PALACIO GEIJO MARIA-VICTORIA
Informe ejecutivo de PALACIO GEIJO MARIA-VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PALACIO GEIJO MARIA-VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
H.I. SALVADORES SA | Administrador Unico | 02/03/2012 | 03/05/2013 |
SALVADORES PALACIO SL | Administrador Solidario | 14/01/2009 |
VINCULACIONES DE PALACIO GEIJO MARIA-VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALACIO GEIJO MARIA-VICTORIA
Empresa: H.I. SALVADORES SA
Administrador Unico
- Palacio Geijo Maria-victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 419 , F 212, S 8, H LE 1165, I/A 22 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-87-24
Empresa: H.I. SALVADORES SA
Administrador Unico
- Palacio Geijo Maria-victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 419 , F 211, S 8, H LE 1165, I/A 20 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-24
Empresa: SALVADORES PALACIO SL
Administrador Solidario
- Palacio Geijo Maria-victoria
- Salvadores Salvadores Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 873 , F 71, S 8, H LE 10355, I/A 2 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-16-24
Información de PALACIO GEIJO MARIA-VICTORIA
Mostramos los datos de PALACIO GEIJO MARIA-VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALACIO GEIJO MARIA-VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos