PALACIO GARCIA EMILIA
Informe ejecutivo de PALACIO GARCIA EMILIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PALACIO GARCIA EMILIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUT MEDIC BADALONA SL | Apoderado | 19/02/2010 | |
TEFNUT SL | Apoderado | 18/08/2009 |
VINCULACIONES DE PALACIO GARCIA EMILIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALACIO GARCIA EMILIA
Empresa: DIAVERUM SERVICIOS RENALES SL
Apoderado
- Palacio Garcia Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26180 , F 112, S 8, H M 429011, I/A 40 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-28
Empresa: INSTITUT MEDIC BADALONA SL
Apoderado
- Palacio Garcia Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34516 , F 189, S 8, H B 150093, I/A 12 (19/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-08
Empresa: TEFNUT SL
Apoderado
- Palacio Garcia Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40685 , F 200, S 8, H B 58812, I/A 42 (18/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-165-08
Empresa: DIAVERUM SERVICIOS RENALES SL
Apoderado
- Palacio Garcia Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26180 , F 99, S 8, H M 429011, I/A 19 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-28
Información de PALACIO GARCIA EMILIA
Mostramos los datos de PALACIO GARCIA EMILIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALACIO GARCIA EMILIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos