PALACIN NUÑEZ VICTOR MANUEL
Informe ejecutivo de PALACIN NUÑEZ VICTOR MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PALACIN NUÑEZ VICTOR MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERPAL PUBLICIDAD SL | Administrador Solidario | 23/09/2024 |
VINCULACIONES DE PALACIN NUÑEZ VICTOR MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALACIN NUÑEZ VICTOR MANUEL
Empresa: HERPAL PUBLICIDAD SL
Administrador Solidario
- Palacin Nuñez Francisco Jose
- Palacin Nuñez Roberto Carlos
- Palacin Nuñez Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 193553, I/A 1 (23/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-188-03
Empresa: HERPAL PUBLICIDAD SL
Administrador Solidario
- Palacin Nuñez Francisco Jose
- Palacin Nuñez Roberto Carlos
- Palacin Nuñez Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 64134, I/A 14 (23/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-188-03
Empresa: HERPAL PUBLICIDAD SL
Administrador Solidario
- Palacin Nuñez Francisco Jose
- Palacin Nuñez Roberto Carlos
- Palacin Nuñez Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2428 , F 117, S 8, H A 64134, I/A 11 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-03
Empresa: HERPAL PUBLICIDAD SL
Apoderado Solidario
- Palacin Nuñez Francisco Jose
- Palacin Nuñez Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2428 , F 117, S 8, H A 64134, I/A 10 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-03
Empresa: HERPAL PUBLICIDAD SL
Administrador Solidario
- Palacin Nuñez Francisco Jose
- Palacin Nuñez Roberto Carlos
- Palacin Nuñez Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2426 , F 212, S 8, H A 64134, I/A 6 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-03
Información de PALACIN NUÑEZ VICTOR MANUEL
Mostramos los datos de PALACIN NUÑEZ VICTOR MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALACIN NUÑEZ VICTOR MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos