PAJARES ORTEGA JOSE PEDRO
Informe ejecutivo de PAJARES ORTEGA JOSE PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PAJARES ORTEGA JOSE PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAUTICA RECREATIVA ATLANTIS SL | Administrador Unico | 05/12/2022 | |
PROYECTOS Y REFORMAS ATLANTIS SL | Socio Unico | 05/12/2022 | |
NAUTICA RECREATIVA ATLANTIS SL | Socio Unico | 05/12/2022 | |
PROYECTOS Y REFORMAS ATLANTIS SL | Administrador Unico | 05/12/2022 | |
NORTH PEARL NAUTICAL SERVICES SL | Socio Unico | 24/04/2018 | |
NORTH PEARL NAUTICAL SERVICES SL | Administrador Unico | 24/04/2018 | |
INDEQ SERVICIOS INTEGRALES SL | Socio Unico | 09/04/2011 | |
INDEQ SERVICIOS INTEGRALES SL | Administrador Unico | 09/04/2011 |
VINCULACIONES DE PAJARES ORTEGA JOSE PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAJARES ORTEGA JOSE PEDRO
Empresa: PROYECTOS Y REFORMAS ATLANTIS SL
Administrador Unico
- Pajares Ortega Jose Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6255, L 5163, F 110, S 8, H MA170825, I/A 1 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-29
Empresa: PROYECTOS Y REFORMAS ATLANTIS SL
Socio Único
- Pajares Ortega Jose Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6255, L 5163, F 110, S 8, H MA170825, I/A 1 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-29
Empresa: NAUTICA RECREATIVA ATLANTIS SL
Administrador Unico
- Pajares Ortega Jose Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6255, L 5163, F 105, S 8, H MA170824, I/A 1 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-29
Empresa: NAUTICA RECREATIVA ATLANTIS SL
Socio Único
- Pajares Ortega Jose Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6255, L 5163, F 105, S 8, H MA170824, I/A 1 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-29
Administrador Mancomunado
- Fuentes Higueras Luis Manuel
- Pajares Ortega Jose Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5810, L 4717, F 178, S 8, H MA149257, I/A 2 (19/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-66-29
Administrador Mancomunado
- Fuentes Higueras Luis Manuel
- Pajares Ortega Jose Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5810, L 4717, F 178, S 8, H MA149257, I/A 1 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-29
Empresa: NORTH PEARL NAUTICAL SERVICES SL
Administrador Unico
- Pajares Ortega Jose Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5726, L 4633, F 165, S 8, H MA144912, I/A 1 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-29
Empresa: NORTH PEARL NAUTICAL SERVICES SL
Socio Único
- Pajares Ortega Jose Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5726, L 4633, F 165, S 8, H MA144912, I/A 1 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-29
Empresa: INDEQ SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Pajares Ortega Jose Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4869, L 3777, F 210, S 8, H MA108824, I/A 1 (09/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-29
Empresa: INDEQ SERVICIOS INTEGRALES SL
Socio Único
- Pajares Ortega Jose Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4869, L 3777, F 210, S 8, H MA108824, I/A 1 (09/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-29
Información de PAJARES ORTEGA JOSE PEDRO
Mostramos los datos de PAJARES ORTEGA JOSE PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAJARES ORTEGA JOSE PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos